EP3814916 - GESTION D'ACCÈS À DES RESSOURCES PARTAGÉES BASÉE SUR LA PRIORITÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.01.2022 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.04.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 19.09.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 15.04.2020 | Dernier événement Tooltip | 19.08.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mobileye Vision Technologies Ltd. 13 Hartom Street P.O. Box 45157 9372502 Jerusalem / IL | [2021/18] | Inventeur(s) | 01 /
RICHTER, Itamar P.O. Box 184 9983300 Nehusha / IL | 02 /
SHULMAN, Boris 21 Maklef St., Apt. 8 5867288 Holon / IL | 03 /
KERET, Galit 24 Hechalutz St. 9622215 Jerusalem / IL | [2021/18] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2021/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20716636.4 | 06.03.2020 | [2021/18] | WO2020US21564 | Numéro de priorité, date | US201962815389P | 08.03.2019 Format original publié: US 201962815389 P | [2021/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020185623 | Date: | 17.09.2020 | Langue: | EN | [2020/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3814916 | Date: | 05.05.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.09.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.09.2020 | Classification | IPC: | G06F13/362 | [2021/18] | CPC: |
G06F13/362 (EP,KR);
G06F9/4818 (US);
B60W60/001 (US);
G06F13/18 (KR);
G06N3/08 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/18] | Titre | Allemand: | PRIORITÄTSBASIERTE VERWALTUNG DES ZUGRIFFS AUF GEMEINSAME RESSOURCEN | [2021/18] | Anglais: | PRIORITY BASED MANAGEMENT OF ACCESS TO SHARED RESOURCES | [2021/18] | Français: | GESTION D'ACCÈS À DES RESSOURCES PARTAGÉES BASÉE SUR LA PRIORITÉ | [2021/18] | Entrée dans la phase régionale | 25.09.2020 | Taxe nationale de base payée | 25.09.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.09.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.09.2020 | Requête en examen déposée [2021/18] | 25.09.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.08.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.01.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.05.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.03.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.09.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.07.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.08.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2003177296 (KURTH HUGH [US]); | [A]US2005165987 (ASANO SHIGEHIRO [US], et al); | [A]US2014047148 (MACE TIMOTHY CHARLES [GB]); | [A]WO2018193448 (MOBILEYE VISION TECHNOLOGIES LTD [IL]) |