EP3913993 - PROCÉDÉ DE COMMANDE DE PUISSANCE, TERMINAL ET DISPOSITIF CÔTÉ RÉSEAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.05.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.10.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 26.08.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 283 BBK Road Wusha Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | [2021/47] | Inventeur(s) | 01 /
WU, Yumin 283, BBK Road,Wusha,Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | [N/P] |
Précédent [2021/47] | 01 /
WU, Yumin Dongguan, Guangdong 523860 / CN | Mandataire(s) | Lavoix Bayerstraße 83 80335 München / DE | [2021/47] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20741407.9 | 08.01.2020 | [2021/47] | WO2020CN70896 | Numéro de priorité, date | CN20191056539 | 18.01.2019 Format original publié: CN201910056539 | [2021/47] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020147626 | Date: | 23.07.2020 | Langue: | ZH | [2020/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3913993 | Date: | 24.11.2021 | Langue: | EN | [2021/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 23.07.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.02.2022 | Classification | IPC: | H04W52/14, // H04W8/18, H04W8/26, H04W52/36, H04W52/28, H04W60/00, H04W88/06 | [2022/13] | CPC: |
H04W52/146 (EP,KR,US);
H04W52/281 (EP,CN,KR,US);
H04W52/18 (CN);
H04W52/28 (CN);
H04W52/30 (CN);
H04W52/34 (KR);
H04W52/365 (EP,KR);
H04W52/367 (EP);
H04W60/005 (EP);
|
Précédent IPC [2021/47] | H04W52/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/47] | Titre | Allemand: | LEISTUNGSSTEUERUNGSVERFAHREN, ENDGERÄT UND NETZWERKSEITIGE VORRICHTUNG | [2021/47] | Anglais: | POWER CONTROL METHOD, TERMINAL, AND NETWORK SIDE DEVICE | [2021/47] | Français: | PROCÉDÉ DE COMMANDE DE PUISSANCE, TERMINAL ET DISPOSITIF CÔTÉ RÉSEAU | [2021/47] | Entrée dans la phase régionale | 10.08.2021 | Traduction produite | 10.08.2021 | Taxe nationale de base payée | 10.08.2021 | Taxe de recherche payée | 10.08.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.08.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.08.2021 | Requête en examen déposée [2021/47] | 15.09.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.05.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 23.08.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2018063200 (INTEL IP CORP [US]) [X] 1-15 * paragraph [0013] * * paragraph [0028] * * paragraph [0033] * * paragraph [0024] - paragraph [0026] * * paragraph [0074] - paragraph [0082] * * figures 1,2,9,10 *; | [X]EP3340732 (INTEL IP CORP [US]) [X] 1-15 * paragraph [0004] * * paragraph [0007] * * figure 1 *; | [A] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for control (Release 15)", (20190116), 3GPP DRAFT; 38213-F40, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/3guInternal/3GPP%5Fultimate%5Fversions%5Fto%5Fbe%5Ftransposed/sentToDpc/38213%2Df40%2Ezip, (20190116), XP051686991 [A] 1-15 * paragraph 7.5 * * paragraph 7.6 * * paragraph 7.7 * | [A] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification (Release 15)", (20190113), 3GPP DRAFT; 36321-F40, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/3guInternal/3GPP%5Fultimate%5Fversions%5Fto%5Fbe%5Ftransposed/sentToDpc/36321%2Df40%2Ezip, (20190113), XP051686906 [A] 1-15 * paragraph 5.4.6 * * paragraph 6.1.3.6 * * paragraph 6.1.3.6a * * paragraph 6.1.3.6b * | [A] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Medium Access Control (MAC) protocol specification (Release 15)", (20190111), 3GPP DRAFT; 38321-F40, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/3guInternal/3GPP%5Fultimate%5Fversions%5Fto%5Fbe%5Ftransposed/sentToDpc/38321%2Df40%2Ezip, (20190111), XP051687001 [A] 1-15 * paragraph 5.4.6 * | Recherche internationale | [A]CN102348269 (TELECOM SCI & TECHNOLOGY INST) [A] 1-32 * entire document *; | [A]CN102932892 (ZTE CORP) [A] 1-32* entire document *; | [A]US2015373651 (RYU HYUN-SEOK [KR], et al) [A] 1-32 * entire document *; | [X]CN105580451 (SHARP KK) [X] 1-32 * description, paragraphs [0025]-[0316], and figures 1-16 *; | [X]CN106686712 (CHINA MOBILE COMM CORP) [X] 1, 18, 20, 28-32 * description, paragraphs [0059]-[0219], and figures 1-4 *; | [A]CN108632891 (HUAWEI TECH CO LTD) [A] 1-32 * entire document *; | [X]CN109155659 (IDAC HOLDINGS INC) [X] 1-32 * description, paragraphs [0026]-[0337], and figures 1-7F * |