EP4003959 - PRODUITS RADIOPHARMACEUTIQUES CIBLÉS POUR LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.02.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.06.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.04.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.01.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 31.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 23.02.2024 | Demande réputée retirée | publié le 27.03.2024 [2024/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bayer AS Drammensveien 288 0283 Oslo / NO | Pour tous les Etats désignés Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen / DE | [2022/22] | Inventeur(s) | 01 /
BÖHNKE, Niels Sächsische Str. 41 10713 Berlin / DE | 02 /
ZITZMANN-KOLBE, Sabine Seppenrader Weg 15 13507 Berlin / DE | 03 /
HAMMER, Stefanie Neue Welt 12 10247 Berlin / DE | 04 /
WITTROCK, Sven Schumannstraße 9 10117 Berlin / DE | 05 /
BIERER, Donald Horst 9 42781 Haan / DE | 06 /
POETHKO, Thorsten Gustavstrasse 5 58332 Schwelm / DE | 07 /
BRIEM, Hans Baumhauser Weg 41a 28279 Bremen / DE | 08 /
STEUBER, Holger, Magnus Rabenstrasse 29 13505 Berlin / DE | 09 /
SCHÄFER, Martina Gurnemanzpfad 77 13465 Berlin / DE | 10 /
MEIER, Robin, Michael Gutenzeller Str. 52 88489 Wain / DE | 11 /
CELIK, Arif Heiligenseestraße 10 13503 Berlin / DE | 12 /
PREUSSE, Cornelia Heidenheimer Str. 28a 13467 Berlin / DE | 13 /
ROTTMANN, Antje Schneehornpfad 11A 13089 Berlin / DE | 14 /
WERBECK, Nicolas Paul-Robeson-Str. 8 II 10439 Berlin / DE | 15 /
KRISTIAN, Alexander Herman Foss gate 20B 0171 Oslo / NO | 16 /
INDREVOLL, Bård Hasleveien 41 0575 Oslo / NO | 17 /
CUTHBERTSON, Alan Orrevein 14 0789 Oslo / NO | 18 /
PAPPLE, Alex Toverudveien 306 1930 Aurskog / NO | [2022/22] | Mandataire(s) | BIP Patents c/o Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein / DE | [2022/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20744039.7 | 24.07.2020 | [2022/22] | WO2020EP70922 | Numéro de priorité, date | EP20190188231 | 25.07.2019 Format original publié: EP 19188231 | [2022/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021013978 | Date: | 28.01.2021 | Langue: | EN | [2021/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4003959 | Date: | 01.06.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.01.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.01.2021 | Classification | IPC: | C07D213/81, A61K51/04, A61P35/00 | [2022/22] | CPC: |
C07D213/81 (EP);
A61K51/1096 (US);
A61K45/06 (US);
A61K51/0402 (EP);
A61K51/0478 (US);
A61K51/0497 (EP,US);
A61K51/065 (US);
A61K9/0019 (US);
A61P35/00 (US);
C07B2200/05 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/22] | Titre | Allemand: | ZIELGERICHTETE RADIOPHARMAZEUTIKA ZUR DIAGNOSE UND BEHANDLUNG VON PROSTATAKREBS | [2022/22] | Anglais: | TARGETED RADIOPHARMACEUTICALS FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PROSTATE CANCER | [2022/22] | Français: | PRODUITS RADIOPHARMACEUTIQUES CIBLÉS POUR LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE | [2022/22] | Entrée dans la phase régionale | 25.02.2022 | Taxe nationale de base payée | 25.02.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.02.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.02.2022 | Requête en examen déposée [2022/22] | 25.02.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 25.08.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.06.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.11.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/13] | 28.11.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2023 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5624901 (RAYMOND KENNETH N [US], et al) [A] 1-21* example -; claim - *; | [AD]WO2013167754 (ALGETA ASA [NO]) [AD] 1-21 * page 32 Formula VI;; example -; claim - *; | [AD]WO2017211809 (BAYER PHARMA AG [DE], et al) [AD] 1-21 * example -; claim - * | par le demandeur | US3966781 | WO0160417 | WO0205859 | WO2004091668 | WO2011098611 | WO2012112363 | WO2013022797 | WO2013167754 | WO2013167755 | WO2013167756 | WO2015055318 | WO2016096843 | WO2017211809 | - FEINENDEGEN et al., Radiat Res, (19970000), vol. 148, pages 195 - 201 | - WILBUR, Antibody Immunocon Radiopharm, (19910000), vol. 4, pages 85 - 96 | - K. MATOISHI et al., Chem. Commun., (20000000), pages 1519 - 1520 | - BANKS PRPAQUETTE DM., Bioconjug Chem, (19950000), vol. 6, pages 447 - 458 | - DUBEY IPRATVIEL GMEUNIER B, Journal: Bioconjug Chem, (19980000), vol. 9, pages 627 - 632 | - D. J. KUSHNER et al., Can. J. Physiol. Pharmacol., (19990000), vol. 77, page 79 | - "Isotopic Compositions of the Elements 1997", Pure Appl. Chem., (19980000), vol. 70, no. 1, pages 217 - 235 | - H. J. LEIS et al., Curr. Org. Chem., (19980000), vol. 2, page 131 | - ESAKI et al., Tetrahedron, (20060000), vol. 62, page 10954 | - ESAKI et al., Chem. Eur. J., (20070000), vol. 13, page 4052 | - J. R. MORANDI et al., J. Org. Chem., (19690000), vol. 34, no. 6, page 1889 | - N. H. KHAN, J. Am. Chem. Soc., (19520000), vol. 74, no. 12, page 3018 | - S. CHANDRASEKHAR et al., Tetrahedron Letters, (20110000), vol. 52, page 3865 | - HANZLIK et al., J. Org. Chem., (19900000), vol. 55, pages 3992 - 3997 | - R. P. HANZLIK et al., Biochem. Biophys. Res. Commun., (19890000), vol. 160, page 844 | - P. J. REIDER et al., J. Org. Chem., (19870000), vol. 52, pages 3326 - 3334 | - M. JARMAN et al., Carcinogenesis, (19950000), vol. 16, no. 4, pages 683 - 688 | - J. ATZRODT et al., Angew. Chem., Int. Ed., (20070000), vol. 46, page 7744 | - C. L. PERRIN et al., J. Am. Chem. Soc., (20070000), vol. 129, page 4490 | - A. STREITWIESER et al., J. Am. Chem. Soc., (19630000), vol. 85, page 2759 | - C. L. PERRIN et al., J. Am. Chem. Soc., (20050000), vol. 127, page 9641 | - C. L. PERRIN et al., J. Am. Chem. Soc., (20030000), vol. 125, page 15008 | - C. L. PERRIN, Advances in Physical Organic Chemistry, vol. 44, page 144 | - B. TESTA et al., Int. J. Pharm., (19840000), vol. 19, no. 3, page 271 | - A. E. MUTLIB et al., "Efavirenz", Toxicol. Appl. Pharmacol., (20000000), vol. 169, doi:10.1006/taap.2000.9055, page 102, XP001083816 DOI: http://dx.doi.org/10.1006/taap.2000.9055 | - A. M. SHARMA et al., "Nevirapine", Chem. Res. Toxicol., (20130000), vol. 26, doi:10.1021/tx3004938, page 410, XP055708688 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/tx3004938 | - C. J. WENTHUR et al., J. Med. Chem., (20130000), vol. 56, page 5208 | - F. SCHNEIDER et al., "Rofecoxib", Arzneim. Forsch. / Drug. Res., (20060000), vol. 56, page 295, XP001206685 | - F. MALTAIS et al., "Telaprevir", J. Med. Chem., (20090000), vol. 52, doi:10.1021/jm901023f, page 7993, XP055054210 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm901023f | - "IUPAC Rules Section E", Pure Appl Chem, (19760000), vol. 45, pages 11 - 30 | - S. M. BERGE et al., "Pharmaceutical Salts", J. Pharm. Sci., (19770000), vol. 66, doi:10.1002/jps.2600660104, pages 1 - 19, XP002675560 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jps.2600660104 | - AIELLO et al., New Engl. J. Med., (19940000), vol. 331, page 1480 | - PEER et al., Lab. Invest., (19950000), vol. 72, page 638 | - LOPEZ et al., Invest. Opththalmol. Vis. Sci., (19960000), vol. 37, page 855 | - R. RAMON et al., ChemBioChem, (20110000), vol. 12, pages 625 - 632 | - D. A. EVANS et al., J. Am. Chem. Soc., (19870000), vol. 22, page 6881 | - "Database", Database accession no. 605005 |