EP3919111 - FIL DE GUIDAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.03.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.11.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.11.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.09.2020 | Dernier événement Tooltip | 15.03.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 17.04.2024 [2024/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TERUMO Kabushiki Kaisha 44-1, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | [2021/49] | Inventeur(s) | 01 /
KONDO, Shinji c/o Terumo Kabushiki Kaisha, 1500, Inokuchi, Nakai-machi Ashigarakami-gun, Kanagawa 259-0151 / JP | [2024/16] |
Précédent [2021/49] | 01 /
KONDO, Shinji Ashigarakami-gun, Kanagawa 259-0151 / JP | Mandataire(s) | Casalonga Casalonga & Partners Bayerstraße 71/73 80335 München / DE | [2021/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20766463.2 | 13.02.2020 | [2021/49] | WO2020JP05539 | Numéro de priorité, date | JP20190038774 | 04.03.2019 Format original publié: JP 2019038774 | [2021/49] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020179396 | Date: | 10.09.2020 | Langue: | JA | [2020/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3919111 | Date: | 08.12.2021 | Langue: | EN | [2021/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3919111 | Date: | 17.04.2024 | Langue: | EN | [2024/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 10.09.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.02.2022 | Classification | IPC: | A61M25/09, A61B17/34, A61B17/22, // A61B17/00, A61B90/00 | [2022/10] | CPC: |
A61B17/3401 (EP);
A61M25/09 (US);
A61B17/3478 (EP,US);
A61M29/00 (US);
A61B17/3421 (EP);
A61B17/3494 (EP);
A61B17/3496 (EP);
A61B2017/00247 (EP);
A61B2017/22044 (EP);
|
Précédent IPC [2021/49] | A61M25/09, A61B17/34 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/49] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FÜHRUNGSDRAHT | [2021/49] | Anglais: | GUIDE WIRE | [2021/49] | Français: | FIL DE GUIDAGE | [2021/49] | Entrée dans la phase régionale | 31.08.2021 | Traduction produite | 31.08.2021 | Taxe nationale de base payée | 31.08.2021 | Taxe de recherche payée | 31.08.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.08.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.08.2021 | Requête en examen déposée [2021/49] | 25.08.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.11.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.03.2024 | Taxe de délivrance payée | 05.03.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.03.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO2014182969 (CLPH LLC [US]); | [A]US2015289901 (KHAN AMAN SHABI [US], et al); | [XAI]WO2018181520 (TERUMO CORP [JP]); | [P]EP3603727 (TERUMO CORP [JP]) | Recherche internationale | [A]US2007219464 (DAVIS STEPHEN [US], et al); | [A]US2009198153 (SHRIVER EDGAR L [US]); | [A]WO2018181520 (TERUMO CORP [JP]) | par le demandeur | US8992556 | JP2019038774 |