EP3972511 - ENSEMBLE BOUCLE D'ÉLECTRODE COMPRENANT UN TUBE DE SUPPORT CONFORMÉ ET PROCÉDÉ D'ASSEMBLAGE ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.01.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.02.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.12.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.02.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 26.03.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 06.10.2020 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. 177 East County Road B St. Paul MN 55117 / US | [2022/13] | Inventeur(s) | 01 /
BANSAL, Varun 12076, 84th Ave. N Maple Grove, Minnesota 55369 / US | 02 /
TEGG, Troy 19307 Baldwin St. Elk River, Minnesota 55330 / US | [2022/13] | Mandataire(s) | Alpspitz IP Longinusstraße 1 81247 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/13] | Kramer Barske Schmidtchen Patentanwälte PartG mbB European Patent Attorneys Landsberger Strasse 300 80687 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20780871.8 | 15.09.2020 | [2022/13] | WO2020US50817 | Numéro de priorité, date | US201962902699P | 19.09.2019 Format original publié: US 201962902699 P | [2022/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021055320 | Date: | 25.03.2021 | Langue: | EN | [2021/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3972511 | Date: | 30.03.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.03.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3972511 | Date: | 08.03.2023 | Langue: | EN | [2023/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.03.2021 | Classification | IPC: | A61B18/14, A61B5/00, A61B5/287, // A61B18/00 | [2022/52] | CPC: |
A61B18/1492 (EP,US);
A61B5/287 (EP);
A61B5/6856 (EP);
A61B2018/00577 (EP);
A61B2018/1407 (US);
A61B2018/144 (US)
|
Précédent IPC [2022/13] | A61B18/14, A61B5/00, A61B18/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/13] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTRODENKREISANORDNUNG MIT GEFORMTEM STÜTZROHR UND VERFAHREN ZU DEREN ZUSAMMENBAU | [2022/13] | Anglais: | ELECTRODE LOOP ASSEMBLY INCLUDING SHAPED SUPPORT TUBE AND METHOD OF ASSEMBLING SAME | [2022/13] | Français: | ENSEMBLE BOUCLE D'ÉLECTRODE COMPRENANT UN TUBE DE SUPPORT CONFORMÉ ET PROCÉDÉ D'ASSEMBLAGE ASSOCIÉ | [2022/13] | Entrée dans la phase régionale | 20.12.2021 | Taxe nationale de base payée | 20.12.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.12.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.12.2021 | Requête en examen déposée [2022/13] | 20.12.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.05.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.12.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.01.2023 | Taxe de délivrance payée | 26.01.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.01.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 11.12.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 08.03.2023 | CZ | 08.03.2023 | DK | 08.03.2023 | EE | 08.03.2023 | ES | 08.03.2023 | FI | 08.03.2023 | HR | 08.03.2023 | IT | 08.03.2023 | LT | 08.03.2023 | LV | 08.03.2023 | MC | 08.03.2023 | NL | 08.03.2023 | PL | 08.03.2023 | RO | 08.03.2023 | RS | 08.03.2023 | SE | 08.03.2023 | SI | 08.03.2023 | SK | 08.03.2023 | SM | 08.03.2023 | NO | 08.06.2023 | GR | 09.06.2023 | IS | 08.07.2023 | PT | 10.07.2023 | IE | 15.09.2023 | LU | 15.09.2023 | BE | 30.09.2023 | CH | 30.09.2023 | FR | 30.09.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/34] | AT | 08.03.2023 | |
CZ | 08.03.2023 | ||
DK | 08.03.2023 | ||
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
IT | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
MC | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
PL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SI | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
IS | 08.07.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
IE | 15.09.2023 | ||
LU | 15.09.2023 | ||
CH | 30.09.2023 | ||
FR | 30.09.2023 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 08.03.2023 | |
CZ | 08.03.2023 | ||
DK | 08.03.2023 | ||
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
IT | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
MC | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
PL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SI | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
IS | 08.07.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
IE | 15.09.2023 | ||
LU | 15.09.2023 | ||
Précédent [2024/28] | AT | 08.03.2023 | |
CZ | 08.03.2023 | ||
DK | 08.03.2023 | ||
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
IT | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
MC | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
PL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SI | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
IS | 08.07.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
LU | 15.09.2023 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 08.03.2023 | |
CZ | 08.03.2023 | ||
DK | 08.03.2023 | ||
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
IT | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
PL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SI | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
IS | 08.07.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
LU | 15.09.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 08.03.2023 | |
CZ | 08.03.2023 | ||
DK | 08.03.2023 | ||
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
PL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SI | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
IS | 08.07.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 08.03.2023 | |
CZ | 08.03.2023 | ||
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
PL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
IS | 08.07.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 08.03.2023 | |
CZ | 08.03.2023 | ||
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
RO | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 08.03.2023 | |
EE | 08.03.2023 | ||
ES | 08.03.2023 | ||
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 08.03.2023 | |
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
PT | 10.07.2023 | ||
Précédent [2023/38] | ES | 08.03.2023 | |
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
NL | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
Précédent [2023/37] | ES | 08.03.2023 | |
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
GR | 09.06.2023 | ||
Précédent [2023/36] | ES | 08.03.2023 | |
FI | 08.03.2023 | ||
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
LV | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
SE | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
Précédent [2023/35] | ES | 08.03.2023 | |
HR | 08.03.2023 | ||
LT | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
NO | 08.06.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 08.03.2023 | |
LT | 08.03.2023 | ||
RS | 08.03.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 08.03.2023 | |
LT | 08.03.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2004059327 (JENKINS THOMAS R [US], et al) [A] 1-20 * the whole document *; | [A]US2005010095 (STEWART MARK T [US], et al) [A] 1-20* the whole document *; | [A]US2018177547 (SELKEE THOMAS V [US], et al) [A] 1-20 * the whole document * | par le demandeur | US6233476 | US6498944 | US6690963 | US6788967 | US7197354 | US7263397 | US7386339 | US7536218 | US2017291008 |