EP3957478 - BANDE DE LIAISON [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.08.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.09.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.07.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.01.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.01.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.10.2020 | Dernier événement Tooltip | 22.08.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.09.2024 [2024/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Denka Company Limited 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8338 / JP | [2022/08] | Inventeur(s) | 01 /
TATE, Yousuke c/o Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi- Muromachi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8338 / JP | 02 /
KIMURA, Akiyoshi c/o Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi- Muromachi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8338 / JP | 03 /
YOSHIMURA, Daisuke c/o Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi- Muromachi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8338 / JP | [2022/08] | Mandataire(s) | Kraus & Lederer PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/08] | Gerauer, Marc Philippé Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20792176.8 | 10.04.2020 | [2022/08] | WO2020JP16089 | Numéro de priorité, date | JP20190077578 | 16.04.2019 Format original publié: JP 2019077578 | [2022/08] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020213521 | Date: | 22.10.2020 | Langue: | JA | [2020/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3957478 | Date: | 23.02.2022 | Langue: | EN | [2022/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3957478 | Date: | 18.10.2023 | Langue: | EN | [2023/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 22.10.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.05.2022 | Classification | IPC: | B32B27/00, B65D63/10, D04H3/011, D04H3/16, C09J7/21, C09J7/38, D04H3/14 | [2022/23] | CPC: |
B65D63/1009 (EP);
C09J7/21 (EP,US);
D04H3/011 (EP,US);
D04H3/14 (EP,US);
C09J2203/302 (EP,US);
C09J2400/263 (EP,US);
C09J2467/006 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2022/08] | B32B27/00, B65D63/10, D04H3/011, D04H3/16, C09J7/21, C09J7/38 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/08] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BINDEBAND | [2022/08] | Anglais: | BINDING TAPE | [2022/08] | Français: | BANDE DE LIAISON | [2022/08] | Entrée dans la phase régionale | 05.10.2021 | Traduction produite | 05.10.2021 | Taxe nationale de base payée | 05.10.2021 | Taxe de recherche payée | 05.10.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.10.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.10.2021 | Requête en examen déposée [2022/08] | 14.11.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.01.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.04.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.07.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.09.2023 | Taxe de délivrance payée | 07.09.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.09.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 19.07.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 18.10.2023 | CZ | 18.10.2023 | DK | 18.10.2023 | EE | 18.10.2023 | ES | 18.10.2023 | HR | 18.10.2023 | IT | 18.10.2023 | LT | 18.10.2023 | LV | 18.10.2023 | NL | 18.10.2023 | PL | 18.10.2023 | RO | 18.10.2023 | RS | 18.10.2023 | SE | 18.10.2023 | SK | 18.10.2023 | SM | 18.10.2023 | BG | 18.01.2024 | NO | 18.01.2024 | GR | 19.01.2024 | IS | 18.02.2024 | PT | 19.02.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | AT | 18.10.2023 | |
CZ | 18.10.2023 | ||
DK | 18.10.2023 | ||
EE | 18.10.2023 | ||
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RO | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
SM | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Précédent [2024/34] | AT | 18.10.2023 | |
DK | 18.10.2023 | ||
EE | 18.10.2023 | ||
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
SM | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 18.10.2023 | |
DK | 18.10.2023 | ||
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
SM | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Précédent [2024/27] | AT | 18.10.2023 | |
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 18.10.2023 | |
ES | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Précédent [2024/21] | LT | 18.10.2023 | |
NL | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
Précédent [2024/20] | NL | 18.10.2023 | |
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
Précédent [2024/17] | NL | 18.10.2023 | Citations: | Recherche | [IY]JP2006210228 ; | [X]EP1194495 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US]); | [Y]US2004082243 (KUELPER KLAUS [US]); | [D]JP2006210228 (NITTO SHINKO KK, et al); | Recherche internationale | [A]JP2003503538 ; | [A]JP2004524376 ; | [A]JP2006210228 (NITTO SHINKO KK, et al); | [A]JP2006520863 ; | [A]WO2011081132 (SEKISUI POLYMATECH CO LTD [JP], et al) | par le demandeur | JP2004524376 | JP2006210228 |