EP3961487 - PROCÉDÉ D'ÉTALONNAGE ET DISPOSITIF ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 09.12.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.01.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 09.12.2022 | Retrait de la demande | publié le 11.01.2023 [2023/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18 Haibin Road Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | [2022/09] | Inventeur(s) | 01 /
ZHAN, Wenxi No.18, Haibin Road Wusha, Chang' an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | 02 /
CHEN, Biao No.18, Haibin Road Wusha, Chang' an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | [2022/09] | Mandataire(s) | Thorniley, Peter, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2022/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20814524.3 | 15.05.2020 | [2022/09] | WO2020CN90624 | Numéro de priorité, date | CN201910459499 | 29.05.2019 Format original publié: CN201910459499 | [2022/09] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020238656 | Date: | 03.12.2020 | Langue: | ZH | [2020/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3961487 | Date: | 02.03.2022 | Langue: | EN | [2022/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 03.12.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.08.2022 | Classification | IPC: | G06V40/13, G06F3/041, G06F21/31 | [2022/26] | CPC: |
G06F21/32 (EP,CN,US);
G06V40/1318 (EP,US);
G06F3/041 (CN);
G06T7/97 (US);
G06V40/1353 (US)
|
Précédent IPC [2022/09] | G06K9/00, G06K9/20, G06F3/041, G06F21/31 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/09] | Titre | Allemand: | KALIBRIERVERFAHREN UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG | [2022/09] | Anglais: | CALIBRATION METHOD AND RELATED DEVICE | [2022/09] | Français: | PROCÉDÉ D'ÉTALONNAGE ET DISPOSITIF ASSOCIÉ | [2022/09] | Entrée dans la phase régionale | 26.11.2021 | Traduction produite | 26.11.2021 | Taxe nationale de base payée | 26.11.2021 | Taxe de recherche payée | 26.11.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.11.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.11.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.11.2021 | Requête en examen déposée [2022/09] | 01.12.2022 | Demande retirée par le demandeur [2023/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2018137337 (ZENG YANG [CN], et al) [X] 1,10,14,15 * paragraphs [0005] - [0011] - [0041] - [0059] - [0070] , [0071] , [0079] , [0083] , [0 84] , [ 0105] * [I] 2-4,6-9,11-13; | [A]US10216975 (HE YI [US], et al) [A] 1-4,6-15* column 18, line 36 - column 31, line 65 * | Recherche internationale | [Y]CN109376630 (OPPO CHONGQING INTELLIGENT TECH CO LTD) [Y] 1, 10, 19, 20 * description, paragraphs 30-101 *; | [A]CN109376630 (OPPO CHONGQING INTELLIGENT TECH CO LTD) [A] 2-9, 11-18 * description, paragraphs 30-101 *; | [Y]CN109685032 (LENOVO BEIJING CO LTD) [Y] 1, 10, 19, 20 * description, paragraphs 31-147 *; | [A]CN109685032 (LENOVO BEIJING CO LTD) [A] 2-9, 11-18 * description, paragraphs 31-147 *; | [A]CN109784268 (BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD, et al) [A] 1-20* entire document *; | [PX]CN110188679 (OPPO GUANGDONG MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO LTD) [PX] 1-20 * entire document * |