EP4244443 - BANDE DE JOINT POUR LE RENFORCEMENT DE JOINTS DE PANNEAUX DE CLOISON SÈCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.08.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.05.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 09.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 15.12.2023 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 17.01.2024 [2024/03] | 15.12.2023 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 17.01.2024 [2024/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen / DE | [2023/38] | Inventeur(s) | 01 /
KERSCHBAUM, Alexander 91628 Steinsfeld / DE | 02 /
WIECZOREK, Thomas 97350 Mainbernheim / DE | [2023/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20816407.9 | 16.11.2020 | [2023/38] | WO2020EP00194 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022100809 | Date: | 19.05.2022 | Langue: | EN | [2022/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4244443 | Date: | 20.09.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.05.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.05.2022 | Classification | IPC: | E04F13/04, E04F13/06, E04F21/165 | [2023/38] | CPC: |
E04F13/042 (EP,US);
E04F13/068 (EP,US);
E04F21/1655 (EP,US);
E04F2013/063 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/38] | Titre | Allemand: | VERBINDUNGSSTREIFEN ZUR VERSTÄRKUNG VON TROCKENWANDPLATTENVERBINDUNGEN | [2023/38] | Anglais: | JOINT STRIP FOR REINFORCEMENT OF DRYWALL PANEL JOINTS | [2023/38] | Français: | BANDE DE JOINT POUR LE RENFORCEMENT DE JOINTS DE PANNEAUX DE CLOISON SÈCHE | [2023/38] | Entrée dans la phase régionale | 20.04.2023 | Taxe nationale de base payée | 20.04.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.04.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.04.2023 | Requête en examen déposée [2023/38] | 20.04.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.12.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]DE4128810 (GIMA GIPSER UND MALERBEDARF GM [DE]) [X] 1-5,10-14 * figures 1-3 * * column 4, line 16 - line 21 * * column 5, line 12 - line 40 * * column 5, line 57 - line 66 * [Y] 6-9,15; | [Y]US2017037638 (GOMES HAROLD FURTADO [US]) [Y] 6-9,15 * figures 7, 9, 14-16 * * paragraph [0075] - paragraph [0081] ** paragraph [0114] - paragraph [0117] * |