EP3984091 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR RÉCUPÉRATION AQUEUSE DE PLOMB DE BATTERIES AU PLOMB-ACIDE À DEMANDE D'ÉLECTROLYTE RÉDUITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.03.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 28.06.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aqua Metals Inc. 5370 Kietzke Ln no 201 Reno, NV 89511 / US | [2022/32] |
Précédent [2022/16] | Pour tous les Etats désignés Aqua Metals Inc. 2500 Peru Drive McCarran, Nevada 89434 / US | Inventeur(s) | 01 /
MOHANTA, Samaresh 6546 Windward Ridge Way San Diego, California 92121 / US | 02 /
HUFFORD, Joshua 2500 Peru Drive McCarran, Nevada 89434 / US | [2022/16] | Mandataire(s) | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/16] | Kador & Partner PartG mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20823203.3 | 12.06.2020 | [2022/16] | WO2020US37539 | Numéro de priorité, date | US201962860928P | 13.06.2019 Format original publié: US 201962860928 P | [2022/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020252343 | Date: | 17.12.2020 | Langue: | EN | [2020/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3984091 | Date: | 20.04.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.12.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 17.12.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.05.2023 | Classification | IPC: | H01M10/54, C22B3/00 | [2022/16] | CPC: |
H01M10/06 (EP,KR);
H01M10/54 (EP,CN,KR,US);
C22B13/045 (EP,CN,KR,US);
C25C1/18 (EP,CN,KR,US);
C01G21/06 (EP,KR,US);
C22B1/005 (EP,KR,US);
C22B1/02 (EP,CN,KR);
C22B1/11 (US);
C25C7/007 (EP,CN,KR);
H01M4/56 (EP,KR);
Y02P10/20 (EP,KR);
Y02P20/129 (EP);
Y02W30/84 (EP,KR)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/16] | Titre | Allemand: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR WÄSSRIGEN RÜCKGEWINNUNG VON BLEI AUS BLEISÄUREBATTERIEN MIT REDUZIERTEM ELEKTROLYTBEDARF | [2022/16] | Anglais: | SYSTEMS AND METHODS FOR AQUEOUS RECOVERY OF LEAD FROM LEAD ACID BATTERIES WITH REDUCED ELECTROLYTE DEMAND | [2022/16] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR RÉCUPÉRATION AQUEUSE DE PLOMB DE BATTERIES AU PLOMB-ACIDE À DEMANDE D'ÉLECTROLYTE RÉDUITE | [2022/16] | Entrée dans la phase régionale | 05.01.2022 | Taxe nationale de base payée | 05.01.2022 | Taxe de recherche payée | 05.01.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.01.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.01.2022 | Requête en examen déposée [2022/16] | 27.12.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4118219 (ELMORE MARION EDWARD, et al); | Recherche internationale | [A]WO2017096209 (AQUA METALS INC [US]); | [A]CN107268028 (UNIV XIANGTAN); | [A]CN109763143 (UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH); |