EP3985971 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE CODAGE/DÉCODAGE D'IMAGE PERMETTANT D'UTILISER UN PROCÉDÉ SIMPLIFIÉ DE GÉNÉRATION DE LISTE DE MPM, ET PROCÉDÉ DE TRANSMISSION DE FLUX BINAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.12.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.03.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 02.09.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu SEOUL 07336 / KR | [2022/16] | Inventeur(s) | 01 /
CHOI, Jangwon LG Electronics Inc. IP Center 19, Yangjae-daero, 11-gil, Seocho-gu Seoul 06772 / KR | 02 /
HEO, Jin LG Electronics Inc. IP Center 19, Yangjae-daero, 11-gil, Seocho-gu Seoul 06772 / KR | 03 /
YOO, Sunmi LG Electronics Inc. IP Center 19, Yangjae-daero, 11-gil, Seocho-gu Seoul 06772 / KR | 04 /
CHOI, Jungah LG Electronics Inc. IP Center 19, Yangjae-daero, 11-gil, Seocho-gu Seoul 06772 / KR | 05 /
KIM, Seung Hwan LG Electronics Inc. IP Center 19, Yangjae-daero, 11-gil, Seocho-gu Seoul 06772 / KR | [2022/16] | Mandataire(s) | Frenkel, Matthias Alexander Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/16] | Frenkel, Matthias Alexander Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20823645.5 | 15.06.2020 | [2022/16] | WO2020KR07727 | Numéro de priorité, date | US201962861286P | 13.06.2019 Format original publié: US 201962861286 P | US201962861291P | 13.06.2019 Format original publié: US 201962861291 P | [2022/16] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020251330 | Date: | 17.12.2020 | Langue: | KO | [2020/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3985971 | Date: | 20.04.2022 | Langue: | EN | [2022/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 17.12.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.04.2023 | Classification | IPC: | H04N19/11, H04N19/593, H04N19/82, H04N19/186, H04N19/105, H04N19/159, H04N19/176 | [2023/18] | CPC: |
H04N19/11 (EP,CN,KR,US);
H04N19/593 (EP,CN,KR);
H04N19/105 (EP,US);
H04N19/136 (US);
H04N19/159 (EP,US);
H04N19/176 (EP,US);
|
Précédent IPC [2022/16] | H04N19/11, H04N19/593, H04N19/82, H04N19/186 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/16] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BILDCODIERUNG/-DECODIERUNG ZUR VERWENDUNG EINES VEREINFACHTEN VERFAHRENS ZUR ERZEUGUNG EINER MPM-LISTE UND VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG EINES BITSTROMS | [2022/16] | Anglais: | IMAGE ENCODING/DECODING METHOD AND DEVICE FOR UTILIZING SIMPLIFIED MPM LIST GENERATION METHOD, AND METHOD FOR TRANSMITTING BITSTREAM | [2022/16] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE CODAGE/DÉCODAGE D'IMAGE PERMETTANT D'UTILISER UN PROCÉDÉ SIMPLIFIÉ DE GÉNÉRATION DE LISTE DE MPM, ET PROCÉDÉ DE TRANSMISSION DE FLUX BINAIRE | [2022/16] | Entrée dans la phase régionale | 15.12.2021 | Traduction produite | 15.12.2021 | Taxe nationale de base payée | 15.12.2021 | Taxe de recherche payée | 15.12.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.12.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.12.2021 | Requête en examen déposée [2022/16] | 23.10.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.12.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.04.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.05.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.09.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YA]KR20160143588 (INTELLECTUAL DISCOVERY CO LTD [KR]); | [A]KR101822474B ; | [A]KR20180086094 (UNIV SEJONG IND ACAD COOP FOUD [KR]); | [A]KR20190033559 (QUALCOMM INC [US]); |