EP3997454 - INTÉGRATION DE GUIDE D'ONDES AVEC DES STRUCTURES DE COUPLAGE OPTIQUE SUR UN DISPOSITIF DE DÉTECTION DE LUMIÈRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 17.05.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.04.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.01.2021 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2024 | Retrait de la demande | publié le 19.06.2024 [2024/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Illumina, Inc. 5200 Illumina Way San Diego, CA 92122 / US | [2022/19] | Inventeur(s) | 01 /
EMADI, Arvin 5200 Illumina Way San Diego, California 92122 / US | 02 /
RIVAL, Arnaud 5200 Illumina Way San Diego, California 92122 / US | 03 /
ABEILLE, Fabien 46 Rue Pierre Samard 38000 Grenoble / FR | 04 /
AGAH, Ali 5200 Illumina Way San Diego, California 92122 / US | 05 /
CIESLA, Craig 5200 Illumina Way San Diego, California 92122 / US | 06 /
KARUNAKARAN, Aathavan 5200 Illumina Way San Diego, California 92122 / US | [2022/19] | Mandataire(s) | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2022/19] | Murgitroyd & Company Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 20836183.2 | 25.06.2020 | [2022/20] | WO2020US39552 | Numéro de priorité, date | US201962871596P | 08.07.2019 Format original publié: US 201962871596 P | [2022/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021007039 | Date: | 14.01.2021 | Langue: | EN | [2021/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3997454 | Date: | 18.05.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.01.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 14.01.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.06.2023 | Classification | IPC: | G01N27/447, G01N27/414, G01N21/64, H01L21/82, H01L27/146, G02B6/12, G01N21/05, G01N21/77, H01L27/144 | [2023/27] | CPC: |
H01L27/1443 (EP,KR);
G01N21/6402 (CN,KR);
G01N21/05 (CN,KR);
G01N21/645 (US);
G01N21/6428 (CN,KR);
G01N21/648 (EP,KR);
G01N21/7703 (EP,KR);
G02B6/124 (CN,KR,US);
H01L27/14625 (EP,KR);
H01L27/14825 (US);
G01N15/1436 (US);
G01N2021/058 (EP,KR,US);
G01N2021/6432 (CN,KR);
G01N2021/6482 (CN,KR,US);
G01N2021/6484 (US);
|
Précédent IPC [2022/19] | G01N27/447, G01N27/414, G01N21/64, H01L21/82, H01L27/146 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/19] | Titre | Allemand: | WELLENLEITERINTEGRATION MIT OPTISCHEN KOPPLUNGSSTRUKTUREN AUF LICHTDETEKTIONSVORRICHTUNG | [2022/19] | Anglais: | WAVEGUIDE INTEGRATION WITH OPTICAL COUPLING STRUCTURES ON LIGHT DETECTION DEVICE | [2022/19] | Français: | INTÉGRATION DE GUIDE D'ONDES AVEC DES STRUCTURES DE COUPLAGE OPTIQUE SUR UN DISPOSITIF DE DÉTECTION DE LUMIÈRE | [2022/19] | Entrée dans la phase régionale | 28.05.2021 | Taxe nationale de base payée | 28.05.2021 | Taxe de recherche payée | 28.05.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.05.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.05.2021 | Requête en examen déposée [2022/20] | 04.01.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.01.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.05.2024 | Demande retirée par le demandeur [2024/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO2014031157 (ILLUMINA INC [US]) [A] 1,3-5,7,10,11 * paragraphs [0052] - [0063]; figures 1-4C *; | [A]US2015131939 (TSENG CHUN-HAO [TW], et al) [A] 1,2* paragraph [0011] - paragraph [0040]; figures 1-5 *; | [I]US2015376694 (MCCAFFREY NATHANIEL JOSEPH [US], et al) [I] 1-15 * paragraph [0059] - paragraph [0092]; figures 1A,1B,5A-10 *; | [A]US2016363728 (WANG SHANG [US], et al) [A] 1 * figures 5A,5B *; | [A]US9863880 (ROTHBERG JONATHAN M [US], et al) [A] 1-15 * column 18, line 66 - column 24, line 6; figures 2-3 * | Recherche internationale | [A]JP2008003061 (FUJIFILM CORP) [A] 1-23; | [Y]WO2014031157 (ILLUMINA INC [US]) [Y] 1-23; | [Y]US2015376694 (MCCAFFREY NATHANIEL JOSEPH [US], et al) [Y] 1-23; | [A]US2016341656 (LIU YI-SHAO [TW], et al) [A] 1-23; | [A]WO2018200300 (ILLUMINA INC [US])[A] 1-23 |