EP3996695 - COMPRIMÉS DE CANNABIDIOL À DÉSINTÉGRATION ORALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.05.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.04.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 19.02.2021 | Dernier événement Tooltip | 25.09.2024 | Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tenshi Kaizen Private Limited Plot No 46, 1st Phase, KIADB Industrial Area Harohalli, Kanakapura Bangalore, Bangalore Rural, Karnataka 562112 / IN | [2022/19] | Inventeur(s) | 01 /
KUMAR, Vinod Reddy Bondu 18-8-3G/404, Madhura Nagar Seshadri Towers Tirupati Chittoor (Dist), Andhra Pradesh 517501 / IN | 02 /
IYER, Chamarahalli Krishna Sundhar 167, 4th Main, Judicial Layout, Thalagattapura Kanakapura Main Road Bangalore 560062 / IN | 03 /
IYER, Venkat L204 Mantri Woodlands, Arekere Gate, Bg Road Banglore 560076 / IN | [2022/19] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [2022/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20852804.2 | 12.08.2020 | [2022/20] | WO2020IN50705 | Numéro de priorité, date | IN201941032533 | 12.08.2019 Format original publié: IN201941032533 | [2022/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021028943 | Date: | 18.02.2021 | Langue: | EN | [2021/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3996695 | Date: | 18.05.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.02.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 18.02.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.02.2023 | Classification | IPC: | A61K31/05, A61K31/352, A61K47/36, A61K47/26, A61K47/38, A61K47/40, A61K9/20, A61K9/19 | [2023/11] | CPC: |
A61K9/19 (EP);
A61K9/0056 (EP,AU,US);
A61K31/047 (US);
A61K31/05 (EP,AU);
A61K31/352 (EP);
A61K47/14 (AU);
A61K47/36 (AU);
A61K47/38 (AU);
A61K47/40 (AU);
A61K9/006 (EP,AU);
A61K9/1075 (EP,US);
A61K9/2013 (US);
A61K9/2018 (US);
A61K9/205 (EP);
A61K9/2054 (US);
A61K9/2059 (US);
A61K9/2095 (EP,US);
B65B11/52 (US);
B65B55/00 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2022/19] | A61K31/05, A61K31/352, A61K47/36, A61K47/26, A61K47/38, A61K47/40, A61K9/20 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/19] | Titre | Allemand: | IM MUND ZERFALLENDE CANNABIDIOL-TABLETTEN | [2022/19] | Anglais: | CANNABIDIOL ORALLY DISINTEGRATING TABLETS | [2022/19] | Français: | COMPRIMÉS DE CANNABIDIOL À DÉSINTÉGRATION ORALE | [2022/19] | Entrée dans la phase régionale | 11.02.2022 | Taxe nationale de base payée | 11.02.2022 | Taxe de recherche payée | 11.02.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.02.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.02.2022 | Requête en examen déposée [2022/20] | 12.09.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.09.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.05.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4758598 (GREGORY GEORGE K E [GB]); | [A]US2005153931 (JARHO PEKKA [FI], et al); | [XY]US2016058866 (SEKURA RONALD D [US], et al); | [XP]WO2020035850 (YISSUM RES DEV CO OF HEBREW UNIV JERUSALEM LTD [IL], et al) | Recherche internationale | [XA]US4758598 (GREGORY GEORGE K E [GB]); | [A]US4946684 (BLANK ROBERT G [US], et al); | [A]US6010719 (REMON JEAN PAUL [BE], et al); | [A]US2004156895 (PRUITT JOHN D [US], et al); | [XA]AU2002231970B (GW RES LTD [GB]); | [XA]EP1938803 (ELAN PHARMA INT LTD [IE]); | [A]US2014178473 (LIM CHIN BENG STEPHEN [AU], et al); | [XA]US2016058866 (SEKURA RONALD D [US], et al); | [XA]WO2018205017 (INTELGENX CORP [CA]) |