EP4052599 - DISPOSITIF DE PRODUCTION D'AÉROSOL ET PROCÉDÉ DE COMMANDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.12.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.08.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.05.2021 | Dernier événement Tooltip | 28.10.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shenzhen First Union Technology Co., Ltd. 1-3 F, Building C Gaoxin Industry Zone Tangwei Village Fuyong Town Baoan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2022/36] | Inventeur(s) | 01 /
LIU, Shenhui Bldg C, Tangwei High-Tech Park, Fuyong Str, Baoan Dist Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | 02 /
XU, Zhongli Bldg C, Tangwei High-Tech Park, Fuyong Str, Baoan Dist Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | 03 /
LI, Yonghai Bldg C, Tangwei High-Tech Park, Fuyong Str, Baoan Dist Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2022/36] | Mandataire(s) | Proi World Intellectual Property GmbH Obermattweg 12 6052 Hergiswil, Kanton Nidwalden / CH | [2022/36] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20880872.5 | 30.10.2020 | [2022/36] | WO2020CN125358 | Numéro de priorité, date | CN20191156471 | 31.10.2019 Format original publié: CN201911056471 | [2022/36] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021083344 | Date: | 06.05.2021 | Langue: | ZH | [2021/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4052599 | Date: | 07.09.2022 | Langue: | EN | [2022/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 06.05.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.12.2022 | Classification | IPC: | A24F40/50, A24F40/465, H05B6/06, H05B6/10, // H05B6/12, H03B5/12 | [2023/01] | CPC: |
A24F40/50 (EP);
A24F40/465 (EP,US);
A24F40/51 (US);
A24F40/57 (EP,US);
H02M7/4815 (EP);
H02M7/4818 (EP,US);
H02M7/53803 (EP);
H02M7/539 (EP);
H03B5/1206 (EP);
H03B5/1228 (EP);
H05B6/06 (EP);
H05B6/108 (EP,US);
A24F40/20 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2022/36] | A24F40/51, A24F40/50 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/36] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG VON AEROSOLEN UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG | [2022/36] | Anglais: | AEROSOL-PRODUCING DEVICE AND CONTROL METHOD | [2022/36] | Français: | DISPOSITIF DE PRODUCTION D'AÉROSOL ET PROCÉDÉ DE COMMANDE | [2022/36] | Entrée dans la phase régionale | 29.04.2022 | Traduction produite | 29.04.2022 | Taxe nationale de base payée | 29.04.2022 | Taxe de recherche payée | 29.04.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.04.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.04.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.04.2022 | Requête en examen déposée [2022/36] | 06.12.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.12.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.04.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]WO2018178114 (BRITISH AMERICAN TOBACCO INVESTMENTS LTD [GB]) [X] 1-3,10-12,14,15 * page 6, line 26 - page 15, line 32; figures 1,2a, 3a * * page 28, line 4 - line 16; figure 4 * [I] 4-9,13; | [A]WO2019122097 (BRITISH AMERICAN TOBACCO INVESTMENTS LTD [GB]) [A] 1-15* page 11, line 19 - line 32; figures 1-3 *; | [XI]US2019200677 (CHONG ALEXANDER CHINHAK [US], et al) [X] 15 * paragraph [0087]; figures 2a,2b9c * [I] 1-14 |