EP4112059 - COMPOSITION HÉMOSTATIQUE À USAGES MULTIPLES ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.12.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.09.2021 | Dernier événement Tooltip | 11.09.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 11.09.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Theracion Biomedical Co. Ltd. 807 25, Sagimakgol-ro 105beon-gil Jungwon-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do 13201 / KR | [2023/01] | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Eun Jin 611-803 13, Bundang-ro 263beon-gil Bundang-gu Seongnam-si Gyeonggi-do 13587 / KR | 02 /
KIM, Sun Jong 109-503 134, Geumsang-ro Jungwon-gu Seongnam-si Gyeonggi-do 13208 / KR | 03 /
KIM, Byung Nam 104 6-12, Bakseok-ro 5beon-gil Jungwon-gu Seongnam-si Gyeonggi-do 13228 / KR | [2023/01] | Mandataire(s) | Klunker IP Patentanwälte PartG mbB Destouchesstraße 68 80796 München / DE | [2023/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20921268.7 | 27.02.2020 | [2023/01] | WO2020KR02840 | Numéro de priorité, date | KR20200022652 | 25.02.2020 Format original publié: KR 20200022652 | [2023/01] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021172624 | Date: | 02.09.2021 | Langue: | KO | [2021/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4112059 | Date: | 04.01.2023 | Langue: | EN | [2023/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 02.09.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.2024 | Classification | IPC: | A61K31/715, A61K9/14, A61P7/04, A61L24/00, A61L24/04, A61P17/04 | [2024/13] | CPC: |
A61P7/04 (EP);
A61K31/715 (KR);
A61L24/043 (EP,KR,US);
A61K31/717 (KR);
A61K31/718 (KR);
A61K9/16 (KR);
| C-Set: |
A61L24/043, C08L3/02 (EP)
|
Précédent IPC [2023/01] | A61K31/715, A61K9/14, A61P7/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/01] | Titre | Allemand: | HÄMOSTATISCHE MEHRFACH VERWENDBARE ZUSAMMENSETZUNG UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG | [2023/01] | Anglais: | MULTI-USE HEMOSTATIC COMPOSITION AND METHOD FOR PRODUCING SAME | [2023/01] | Français: | COMPOSITION HÉMOSTATIQUE À USAGES MULTIPLES ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | [2023/01] | Entrée dans la phase régionale | 24.08.2022 | Traduction produite | 24.08.2022 | Taxe nationale de base payée | 24.08.2022 | Taxe de recherche payée | 24.08.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.08.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.08.2022 | Requête en examen déposée [2023/01] | 11.09.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.09.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]EP3199025 (JI XIN [CN]) [I] 1-17* page 39, preferred embodiment 1; page 42 , preferred embodiments 3, 4 * | Recherche internationale | [A]JP2003531850 [A] 1-17* See entire document. *; | [A]JP2017538751 [A] 1-17 * See entire document. *; | [A]KR20180071681 (KIM EUN JIN [KR]) [A] 1-17 * See entire document. *; | [A]KR102073267B [A] 1-17 * See entire document. *; | [X]KR20200017731 (LEE YOUNG WOO [KR]) [X] 1-17 * See claims 1-22. * | par le demandeur | KR101301276B | KR20140074993 | KR20170060054 |