EP4043562 - ARYLSULFATASE A MUTÉE PRÉSENTANT UNE STABILITÉ AMÉLIORÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.06.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.07.2022 | Dernier événement Tooltip | 30.06.2023 | Demande réputée retirée | publié le 02.08.2023 [2023/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Regina-Pacis-Weg 3 53113 Bonn / DE | [2022/33] | Inventeur(s) | 01 /
Matzner, Ulrich 53113 Bonn / DE | 02 /
Gieselmann, Volkmar 53347 Bonn-Alfter / DE | [2022/33] | Mandataire(s) | Kuttenkeuler, David SKM-IP PartGmbB Oberanger 45 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/33] | Kuttenkeuler, David Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21157346.4 | 16.02.2021 | [2022/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4043562 | Date: | 17.08.2022 | Langue: | EN | [2022/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.07.2021 | Classification | IPC: | C12N9/16, A61K38/46 | [2022/33] | CPC: |
C12Y301/06008 (EP,IL,US);
C12N9/16 (EP,IL,US);
A61K38/00 (EP,IL,US);
A61P25/00 (US);
C07K14/775 (US);
C07K2319/01 (EP,IL);
C07K2319/31 (EP,IL,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/33] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MUTIERTE ARYLSULFATASE A MIT ERHÖHTER STABILITÄT | [2022/33] | Anglais: | MUTATED ARYLSULFATASE A WITH INCREASED STABILITY | [2022/33] | Français: | ARYLSULFATASE A MUTÉE PRÉSENTANT UNE STABILITÉ AMÉLIORÉE | [2022/33] | Procédure dexamen | 18.02.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/31] | 14.03.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/31] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2023 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ID]WO2018141958 (UNIV BONN RHEINISCHE FRIEDRICH WILHELMS [DE]) [ID] 1-16 * the abstract; page 9455 * * page 27 - page 28; examples 5,6; claim -; sequence 4 *; | [I] - VON BÜLOW RIXA ET AL, "Defective Oligomerization of Arylsulfatase A as a Cause of Its Instability in Lysosomes and Metachromatic Leukodystrophy", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, US, (20020102), vol. 277, no. 11, doi:10.1074/jbc.M111993200, ISSN 0021-9258, pages 9455 - 9461, XP055820743 [I] 1-16 * page 9458, column l, paragraph 1 * * the abstract * * abstract; page 9457, paragraph last - column r; figure 3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M111993200 | [I] - VAGEDES PETER ET AL, "Driving Forces of Protein Association: The Dimer-Octamer Equilibrium in Arylsulfatase A", BIOPHYSICAL JOURNAL, AMSTERDAM, NL, (20021201), vol. 83, no. 6, doi:10.1016/S0006-3495(02)75311-3, ISSN 0006-3495, pages 3066 - 3078, XP055820736 [I] 1-16 * abstract; page 3066 - page 3067 * * page 3069, column l, paragraph 4 - column r; figures 6,7 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3495(02)75311-3 | [I] - SIMONIS HEIDI ET AL, "Evolutionary redesign of the lysosomal enzyme arylsulfatase A increases efficacy of enzyme replacement therapy for metachromatic leukodystrophy", HUMAN MOLECULAR GENETICS, vol. 28, no. 11, doi:10.1093/hmg/ddz020, ISSN 0964-6906, (20190601), pages 1810 - 1821, URL: https://watermark.silverchair.com/ddz020.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAtQwggLQBgkqhkiG9w0BBwagggLBMIICvQIBADCCArYGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMX7200E1paP41bFeQAgEQgIICh3mGLWSXi8dGKm-JKCAsgA1uC5gSwbz_ZZPVDlhrvam_Kwq0-DDt38HM0cimWxp8i0YdOzKops95bt9EVvhSXRcPeS7lS, (20210705), XP055821250 [I] 1-16 * page 1811 - page 1812 * DOI: http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddz020 | [I] - LUKATEKA G ET AL, "Crystal Structure of Human Arylsulfatase A: The Aldehyde Function and the Metal Ion at the Active Site Suggest a Novel Mechanism of Sulfate Ester Hydrolysis", BIOCHEMISTRY,, vol. 37, doi:10.1021/BI9714924, ISSN 0006-2960, (19980101), pages 3654 - 3664, (19980228), XP008104159 [I] 1-16 * page 3662, column r, paragraph 3 - paragraph 5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/bi9714924 | [AD] - SEVIN C ET AL, "Enzyme, cell and gene-based therapies for metachromatic leukodystrophy", JOURNAL OF INHERITED METABOLIC DISEASE, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, DO, (20070308), vol. 30, no. 2, doi:10.1007/S10545-007-0540-Z, ISSN 1573-2665, pages 175 - 183, XP019478094 [AD] 1-16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10545-007-0540-z | par le demandeur | US6534300 | US6537785 | - SOMMERLADE et al., J Biol Chem., (19940000), vol. 269, pages 20977 - 81 | - COUTINHO MF et al., Mol genet metabol, (20120000), vol. 105, pages 542 - 550 | - SCHMIDT B et al., Cell, (19950000), vol. 82, pages 271 - 278 | - SELMER T et al., Eur J Biochem., (19960000), vol. 238, pages 341 - 345 | - DIERKS T et al., Proc Natl Acad Sci., (19970000), vol. 94, pages 11963 - 1196 | - SEVIN et al., J Inherit Metab Dis, (20070000), vol. 30, pages 175 - 83 | - SHAIMARDANOVA et al., Front Med (Lausanne, (20200000), vol. 7, page 576221 | - BIFFI A et al., J Clin Invest, (20040000), vol. 113, pages 1118 - 29 | - PIGUET F et al., Hum Gene Ther, (20120000), vol. 23, pages 903 - 14 | - I DALI et al., Mol Gen Metabol, (20160000), vol. 117, page 73 | - MATZNER et al., Mol Ther, (20090000), vol. 17, pages 600 - 606 | - DALI et al., Ann Clin Transl Neurol, (20210000), vol. 8, pages 66 - 80 | - SIMONIS et al., Hum Mol Genet, (20190000), vol. 28, page 1810 | - WANG X et al., Brain Res, (19970000), vol. 778, pages 6 - 15 | - BOCKENHOFF et al., J Neurosci, (20140000), vol. 34, pages 3122 - 3129 | - GRAHAM et al., J. Gen Virol, vol. 36, no. 59, page 1977 | - CHOURLAUBCHASIN, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19800000), vol. 77, page 4216 | - MATHER et al., Annals N.Y. Acad. Sci., (19820000), vol. 383, pages 44 - 68 | - BOCKENHOFF et al., J Neurosci, (20140226), vol. 34, no. 9, pages 3122 - 9 |