EP3919414 - SYSTÈMES DE NAVETTE AUTOMATIQUE POUR RÂTELIER DE STOCKAGE À PROFONDEURS MULTIPLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.05.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.11.2021 | Dernier événement Tooltip | 05.08.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Intelligrated Headquarters LLC 7901 Innovation Way Mason, OH 45040 / US | [2021/49] | Inventeur(s) | 01 /
RANJITH KUMAR, Krishna Praveen Charlotte, NC 28202 / US | 02 /
GUDI, Srinivasa Rao Charlotte, NC 28202 / US | 03 /
URUKONDA, Santhosh Kumar Charlotte, NC 28202 / US | [2021/49] | Mandataire(s) | Haseltine Lake Kempner LLP Cheapside House 138 Cheapside London EC2V 6BJ / GB | [2021/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21160553.0 | 03.03.2021 | [2021/49] | Numéro de priorité, date | IN202011011218 | 16.03.2020 Format original publié: IN202011011218 | [2021/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3919414 | Date: | 08.12.2021 | Langue: | EN | [2021/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.11.2021 | Classification | IPC: | B65G1/04, B65G1/06 | [2021/49] | CPC: |
B65G1/0492 (EP,CN,US);
B65G1/065 (EP,US);
B65G1/1373 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/49] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUTOMATISIERTE SHUTTLESYSTEME FÜR LAGERREGALE MIT MEHREREN TIEFEN | [2021/49] | Anglais: | AUTOMATED SHUTTLE SYSTEMS FOR MULTI-DEPTH STORAGE RACKS | [2021/49] | Français: | SYSTÈMES DE NAVETTE AUTOMATIQUE POUR RÂTELIER DE STOCKAGE À PROFONDEURS MULTIPLES | [2021/49] | Procédure dexamen | 03.03.2021 | Requête en examen déposée [2021/49] | 26.04.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.05.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.08.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]DE4400829 (TGW TRANSPORTGERAETE GMBH [AT]); | [XY]EP0733563 (TOYO KANETSU KK [JP]); | [XY]DE102006049411 (PSB INTRALOGISTICS GMBH [DE]); | [XY]DE102011002322 (LANG HARTMUT [DE], et al); | [XY]US2015259141 (YAMADA FUMIE [JP]) |