EP3922655 - LIANTS À BASE DE GLUCIDES ET DE POLYAMINE ET MATIÈRES RÉALISÉES AVEC CES LIANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.04.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.06.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 12.11.2021 | Dernier événement Tooltip | 28.05.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Knauf Insulation Rue de Maestricht 95 4600 Visé / BE | [2021/50] | Inventeur(s) | 01 /
HAMPSON, Carl 1435 Mont Saint Guibert / BE | 02 /
APPLEY, Charles 1435 Mont Saint Guibert / BE | 03 /
MUELLER, Gert 1435 Mont Saint Guibert / BE | 04 /
PACOREL, Bénédicte 1435 Mont Saint Guibert / BE | [2021/50] | Mandataire(s) | ARC-IP ARC-IP sprl Rue Emile Francqui 4 1435 Mont-Saint-Guibert / BE | [2021/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21184437.8 | 07.05.2011 | [2021/50] | Numéro de priorité, date | US201033245810P | 07.05.2010 Format original publié: US 33245810 P | [2021/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3922655 | Date: | 15.12.2021 | Langue: | EN | [2021/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.11.2021 | Classification | IPC: | C08G12/00, C08G14/00, C08G16/00 | [2021/50] | CPC: |
C08G12/00 (EP,KR,US);
C08F251/00 (KR);
C08G73/02 (KR,US);
C08G14/00 (EP,US);
C08G16/00 (EP,US);
C08G83/00 (KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/29] |
Précédent [2021/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | KOHLENHYDRATPOLYAMINBINDER UND DAMIT HERGESTELLTE MATERIALIEN | [2021/50] | Anglais: | CARBOHYDRATE POLYAMINE BINDERS AND MATERIALS MADE THEREWITH | [2021/50] | Français: | LIANTS À BASE DE GLUCIDES ET DE POLYAMINE ET MATIÈRES RÉALISÉES AVEC CES LIANTS | [2021/50] | Procédure dexamen | 08.06.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.06.2022 | Requête en examen déposée [2022/29] | 15.06.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.04.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.10.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 08.01.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP11720076.6 / EP2566904 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 08.01.2024 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 08.01.2024 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 17.01.2024 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 08.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 08.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 08.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 08.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 27.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 30.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 28.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 14 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US1801053 (MEIGS JOSEPH V) [X] 1-13* page 1, line 4 - page 10, line 29; example -; claims 1-17 *; | [X]US2198874 (LEIGHTON HOLMES ERIC) [X] 1-13 * page 1, line 1 - page 2, line 58; example -; claims 1-17 *; | [X]US2392105 (SIDNEY SUSSMAN) [X] 1-13 * page 1, line 1 - page 3; example -; claims 1-14 *; | [X]US2442989 (SIDNEY SUSSMAN) [X] 1-13 * column 1 - column 4, line 75; example -; claims 1-13 *; | [X]US2518956 (SIDNEY SUSSMAN) [X] 1-13 * column 1 - column 4, line 54; example -; claims 1-22 *; | [X]GB1391172 (GIVAUDAN & CIE SA) [X] 1-13 * page 1, line 9 - page 2, line 89; example -; claims 1-25 *; | [X]US4085076 (GIBBONS JOHN P, et al) [X] 1-13 * column 1, line 8 - column 6, line 5; example -; claims 1-12 *; | [X]GB1512066 (GIVAUDAN & CIE SA) [X] 1-13 * page 1, line 9 - page 3, line 11; example -; claims 1-18 *; | [X]US4184986 (BOENIGER REGULA [CH], et al) [X] 1-13 * column 1, line 27 - column 3, line 65; example -; claim 1 *; | [X]US4186053 (BOENIGER REGULA [CH], et al) [X] 1-13 * column 1, line 11 - column 3, line 57; example -; claim 1 *; | [X]US4201857 (BOENIGER REGULA [CH], et al) [X] 1-13 * column 1 - column 3, line 68; example -; claims 1-2 *; | [X]CA1090026 (CPC INTERNATIONAL INC) [X] 1-13 * page 1 - page 9, line 5; example -; claims 1-38 *; | [X]GB2047258 (MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA) [X] 1-13 * page 1 - page 3, line 104; example -; claims 1-13 *; | [X]DE4308089 (BASF AG [DE]) [X] 1-13 * column 1 - column 2, line 27; example -; claims 1-6 * | par le demandeur | US6638882 | US2005202224 | US2007027283 | WO2008089847 | WO2008089851 | WO2009019235 | - HODGE, J.E, "Chemistry of Browning Reactions in Model Systems", J. Agric. Food Chem., (19530000), vol. 1, doi:10.1021/jf60015a004, pages 928 - 943, XP009140802 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jf60015a004 |