EP4160067 - ROBINET À VOLANT MANUEL ET AGENCEMENT DE SOUPAPE COMPRENANT UN TEL ROBINET À VOLANT MANUEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.02.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.03.2023 | Dernier événement Tooltip | 09.02.2024 | Demande réputée retirée | publié le 13.03.2024 [2024/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IMI Hydronic Engineering International SA Lake Geneva Business Park Route de Crassier 19 1262 Eysins / CH | [2023/14] | Inventeur(s) | 01 /
MARSTORP, Leif 523 97 Ulricehamn / SE | [2023/14] | Mandataire(s) | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 Löjtnantsgatan 21 114 85 Stockholm / SE | [2023/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21200070.7 | 30.09.2021 | [2023/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4160067 | Date: | 05.04.2023 | Langue: | EN | [2023/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.03.2022 | Classification | IPC: | F16K31/60, F16K37/00 | [2023/14] | CPC: |
F16K31/607 (EP);
F16K31/60 (EP);
F16K31/602 (EP);
F16K37/0058 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/14] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VENTILHANDRAD UND VENTILANORDNUNG MIT SOLCH EINEM VENTILHANDRAD | [2023/14] | Anglais: | A VALVE HANDWHEEL AND A VALVE ARRANGEMENT COMPRISING SUCH A VALVE HANDWHEEL | [2023/14] | Français: | ROBINET À VOLANT MANUEL ET AGENCEMENT DE SOUPAPE COMPRENANT UN TEL ROBINET À VOLANT MANUEL | [2023/14] | Procédure dexamen | 06.10.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/11] | 26.10.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE9003195U ; | [XAYI]EP1900986 (PERGOLA S R L [IT]); | [YD]WO2008043362 (DANFOSS AS [DK], et al) | par le demandeur | WO2008043362 |