EP3975338 - RÉSEAU RAYONNANT MULTIBANDE À FAIBLE RÉSONANCE EN MODE COMMUN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.09.2022 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 25.02.2022 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Changement - demandeur | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Outdoor Wireless Networks LLC 3642 E. US Highway 70 Claremont North Carolina 28610 / US | [N/P] |
Précédent [2024/36] | Pour tous les Etats désignés Outdoor Wireless Networks LLC 3642 E. US Highway 70 Claremont North Carolina 28610 / US | ||
Précédent [2024/21] | Pour tous les Etats désignés CommScope Technologies LLC 3642 E US Highway 70 Claremont, NC 28610 / US | ||
Précédent [2022/13] | Pour tous les Etats désignés CommScope Technologies LLC 1100 CommScope Place SE Hickory, NC 28602 / US | Inventeur(s) | 01 /
SHOOSHTARI, Alireza Plano, Texas, 75025 / US | 02 /
ZIMMERMAN, Martin L. Chicago, Illinois, 60614 / US | 03 /
BISIULES, Peter J. Lagrange Park, Illinois, 60526 / US | [2022/13] | Mandataire(s) | Meissner Bolte Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/13] | Würmser, Julian Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21202123.2 | 28.05.2015 | [2022/13] | Numéro de priorité, date | US201562103799P | 15.01.2015 Format original publié: US 201562103799 P | [2022/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3975338 | Date: | 30.03.2022 | Langue: | EN | [2022/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.02.2022 | Classification | IPC: | H01Q1/52, H01Q21/06, // H01Q1/24, H01Q1/38, H01Q21/26 | [2022/13] | CPC: |
H01Q1/521 (EP,US);
H01Q9/285 (US);
H01Q1/50 (US);
H01Q21/062 (EP,US);
H01Q1/246 (EP,US);
H01Q1/38 (EP,US);
H01Q21/26 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/40] |
Précédent [2022/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | MEHRBANDIGE STRAHLENDE GRUPPENANTENNE MIT NIEDRIGER GLEICHTAKTRESONANZ | [2022/13] | Anglais: | LOW COMMON MODE RESONANCE MULTIBAND RADIATING ARRAY | [2022/13] | Français: | RÉSEAU RAYONNANT MULTIBANDE À FAIBLE RÉSONANCE EN MODE COMMUN | [2022/13] | Procédure d'examen | 25.08.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.08.2022 | Requête en examen déposée [2022/40] | 25.08.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP15727274.1 / EP3245691 | EP20188138.0 / EP3748772 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO2009030041 (SIERRA WIRELESS INC [CA], et al) [A] 1-10 * abstract * * page 25, lines 12-31 *; | [A]US2010271280 (PICKLES WILLIAM R [US]) [A] 1-10 * abstract ** paragraphs [0047] , [0048] , [0074] - [0083] *; | [A]EP2736117 (ANDREW LLC [US]) [A] 1-10 * abstract * * paragraphs [0033] - [0044] * | par le demandeur | US19910619877 | WO2012CN87300 |