EP3964834 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE SUPERVISION D'UNE ÉMULSION DE LUBRIFIANT ET REFROIDISSEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.04.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.05.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.05.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.12.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.09.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.08.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.04.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.02.2022 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Blaser Swisslube AG Winterseistrasse 3415 Hasle-Rüegsau / CH | [2022/10] | Inventeur(s) | 01 /
Katzenmeier, Heinz 3432 Lützelflüh / CH | 02 /
Schneeberger, Manfred 3110 Münsingen / CH | [2023/24] |
Précédent [2022/10] | 01 /
Katzenmeier, Heinz 3432 Lützelflüh-Goldbach / CH | ||
02 /
Schneeberger, Manfred 3506 Grosshöchstetten / CH | Mandataire(s) | Jacobi, Markus Alexander Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB Eastsite One Seckenheimer Landstrasse 4 68163 Mannheim / DE | [2022/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21204394.7 | 03.12.2019 | [2022/10] | Numéro de priorité, date | EP20180213572 | 18.12.2018 Format original publié: EP 18213572 | [2022/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3964834 | Date: | 09.03.2022 | Langue: | DE | [2022/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3964834 | Date: | 14.06.2023 | Langue: | DE | [2023/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.11.2021 | Classification | IPC: | G01N33/28 | [2022/10] | CPC: |
G01N33/2894 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/10] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ÜBERWACHUNG EINER KÜHL-SCHMIERSTOFFEMULSION | [2022/10] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR MONITORING A COOLING AND LUBRICATING EMULSION | [2022/10] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE SUPERVISION D'UNE ÉMULSION DE LUBRIFIANT ET REFROIDISSEMENT | [2022/10] | Procédure d'examen | 09.12.2021 | Requête en examen déposée [2022/10] | 09.12.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.04.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.08.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 12.09.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.12.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 04.01.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.05.2023 | Taxe de délivrance payée | 09.05.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.05.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP19813812.5 / EP3899529 | Opposition(s) | 15.03.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 14.06.2023 | ES | 14.06.2023 | HR | 14.06.2023 | MC | 14.06.2023 | PL | 14.06.2023 | RO | 14.06.2023 | RS | 14.06.2023 | SK | 14.06.2023 | SM | 14.06.2023 | NO | 14.09.2023 | GR | 15.09.2023 | IS | 14.10.2023 | [2024/40] |
Précédent [2024/10] | CZ | 14.06.2023 | |
ES | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
Précédent [2024/09] | CZ | 14.06.2023 | |
ES | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
Précédent [2024/08] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | ES | 14.06.2023 | |
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | ES | 14.06.2023 | |
NO | 14.09.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 14.06.2023 | Citations: | Recherche | [A]US4315421 (WILSON WALTER A) [A] 1-15 * column 4, line 26 - column 8, line 48; figures 1,2 *; | [A]JPH08233804 (YUSHIRO CHEM IND) [A] 1-15 * abstract *; | [A]EP1365236 (THOMA ULRICH [DE]) [A] 1-15 * paragraph [0054]; figure 6 *; | [A]US2004159145 (SEEVERS STANLEY W [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0021] - [0038]; figures 1-3 *; | [A]US2007202603 (COUNTS STEVEN WAYNE [US]) [A] 1-15 * paragraph [0041]; figure 3 *; | [AD]GB2547056 (JEMTECH (UK) LTD [GB]) [AD] 1-15* abstract * | par le demandeur | US5389546 | GB2547056 |