EP4111084 - DISPOSITIF DE RACCORDEMENT D'UN TUYAU À LIQUIDE À UNE VANNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.06.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.04.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.12.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.09.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 24.02.2021 | Dernier événement Tooltip | 27.06.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 31.07.2024 [2024/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Grohe AG 58675 Hemer / DE | [2023/01] | Inventeur(s) | 01 /
MAINKA, David Dahlbreite 20 58640 Iserlohn / DE | 02 /
SCHLÜTER, Matthias Lichtendorfer Straße 141 44289 Dortmund NRW / DE | [2023/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21705175.4 | 12.02.2021 | [2023/01] | WO2021EP53457 | Numéro de priorité, date | DE202010104733 | 24.02.2020 Format original publié: DE102020104733 | [2023/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021170423 | Date: | 02.09.2021 | Langue: | DE | [2021/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4111084 | Date: | 04.01.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 02.09.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4111084 | Date: | 31.07.2024 | Langue: | DE | [2024/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.09.2021 | Classification | IPC: | F16L37/14, E03C1/02, F16L33/22, F16L33/28 | [2023/01] | CPC: |
F16L37/144 (EP);
F16L33/22 (EP);
F16L33/28 (EP);
E03C1/021 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR VERBINDUNG EINES FLÜSSIGKEITSSCHLAUCHS AN EINEM VENTIL | [2023/01] | Anglais: | DEVICE FOR CONNECTING A LIQUID HOSE TO A VALVE | [2023/01] | Français: | DISPOSITIF DE RACCORDEMENT D'UN TUYAU À LIQUIDE À UNE VANNE | [2023/01] | Entrée dans la phase régionale | 17.08.2022 | Taxe nationale de base payée | 17.08.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.08.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.08.2022 | Requête en examen déposée [2023/01] | 17.08.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.04.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.04.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.06.2024 | Taxe de délivrance payée | 25.06.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.06.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2023 | 03   M06   Taxe payée le   26.05.2023 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]DE3729570 (SCHAEFER JOHANNES [DE]); | [XAY]DE3733027 (GULLICK DOBSON LTD [GB]); | [Y]EP0745800 (GROHE KG HANS [DE]); | [Y]EP3199856 (KRAUSSER ANTJE [DE]) |