EP4128376 - POMPE COMPORTANT DES POLYMÈRES ÉLECTROACTIFS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.01.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.10.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 17.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 20.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kroener-Straße 1 61352 Bad Homburg / DE | [2023/06] | Inventeur(s) | 01 /
APPEL, Stephanie Mathystraße 14 76133 Karlsruhe / DE | 02 /
STÖCKERL, Tobias Irlach 16 93464 Tiefenbach / DE | 03 /
HANNES, David Biedenkopfer Weg 86 60489 Frankfurt a. Main / DE | 04 /
FISCHER, Gerome Neuer Weg 16 99947 Weberstedt / DE | [2023/06] | Mandataire(s) | Herrmann, Uwe Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 23 80538 München / DE | [2023/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21716971.3 | 25.03.2021 | [2023/06] | WO2021EP57684 | Numéro de priorité, date | DE202010108755 | 30.03.2020 Format original publié: DE102020108755 | [2023/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021197994 | Date: | 07.10.2021 | Langue: | DE | [2021/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4128376 | Date: | 08.02.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.10.2021 | Classification | IPC: | H01L41/083, F04B17/03, H01L41/193, H02N2/04, A61M1/16 | [2023/06] | CPC: |
H02N2/043 (EP);
A61M1/14 (EP);
F04B19/20 (EP);
H10N30/50 (EP);
H10N30/857 (EP);
F05C2231/00 (EP);
F05C2251/08 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Titre | Allemand: | PUMPE MIT ELEKTROAKTIVEN POLYMEREN | [2023/06] | Anglais: | PUMP HAVING ELECTROACTIVE POLYMERS | [2023/06] | Français: | POMPE COMPORTANT DES POLYMÈRES ÉLECTROACTIFS | [2023/06] | Entrée dans la phase régionale | 25.10.2022 | Taxe nationale de base payée | 25.10.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.10.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.10.2022 | Requête en examen déposée [2023/06] | 25.10.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.04.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO03081762 (STANFORD RES INST INT [US], et al); | [XY]DE102014218981 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [Y]DE102016010222 (FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH [DE]); | [Y]EP3490017 (SIEMENS AG [DE]) |