EP4127471 - POMPE À DÉPLACEMENT ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 06.06.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.01.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.10.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 03.05.2021 | Dernier événement Tooltip | 25.09.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Graco Minnesota Inc. 88 11th Avenue N.E. Minneapolis, MN 55413-1829 / US | [2023/06] | Inventeur(s) | 01 /
HINES, Bradley, H. 15546 Bluebird Street NW Andover, Minnesota 55304 / US | 02 /
SCHEIERL, Paul, W. 11461 250th St. Chisago City, Minnesota 55013 / US | 03 /
KOEHN, Brian, W. 652 Adams St. NE Minneapolis, Minnesota 55413 / US | 04 /
HIGGINS, Jacob, D. 5470 Township Dr. White Bear Township, Minnesota 55110 / US | 05 /
PAAR, Benjamin, J. 3941 Ewing Avenue S. Minneapolis, Minnesota 55410 / US | 06 /
FEHR, David, L. 13405 Pineview Ct. Dayton, Minnesota 55327 / US | [2023/06] | Mandataire(s) | Meissner Bolte Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | [N/P] |
Précédent [2023/06] | Trinks, Ole Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21720635.8 | 31.03.2021 | [2023/06] | WO2021US25121 | Numéro de priorité, date | US202063002674P | 31.03.2020 Format original publié: US 202063002674 P | [2023/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021202689 | Date: | 07.10.2021 | Langue: | EN | [2021/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4127471 | Date: | 08.02.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.10.2021 | Classification | IPC: | F04B9/02, F04B1/02, F04B43/02, F04B49/06, F04B53/08, F04B53/18, F04B17/03 | [2023/06] | CPC: |
F04B43/04 (EP,KR,US);
F04B17/03 (EP,US);
F04B1/02 (EP);
F04B43/026 (EP);
F04B49/065 (EP,KR,US);
F04B49/20 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Titre | Allemand: | ELEKTRISCH BETRIEBENE VERDRÄNGERPUMPE | [2023/06] | Anglais: | ELECTRICALLY OPERATED DISPLACEMENT PUMP | [2023/06] | Français: | POMPE À DÉPLACEMENT ÉLECTRIQUE | [2023/06] | Entrée dans la phase régionale | 20.10.2022 | Taxe nationale de base payée | 20.10.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.10.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.10.2022 | Requête en examen déposée [2023/06] | 20.10.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.05.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.06.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.09.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO9012962 (ARO CORP [US]); | [XY]DE4300512 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]); | [A]EP0799672 (WESTERN ATLAS INT INC [US]); | [Y]WO2010066754 (GJERDRUM AS ING [NO], et al); | [A]US2015226192 (HINES BRADLEY H [US], et al); | [XYI]WO2015127497 (TECHNI WATERJET PTY LTD [AU]) |