EP4126258 - MASQUE FACIAL DE PROTECTION À DOUBLE MODE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 19.04.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.01.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.10.2021 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2024 | Retrait de la demande | publié le 22.05.2024 [2024/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OP-D-OP, Inc. 10628 Industrial Avenue Roseville, California 95678 / US | [2023/06] | Inventeur(s) | 01 /
LANDIS, Timothy OP-D-OP, INC. 10628 Industrial Avenue Roseville, California 95678 / US | [2023/06] | Mandataire(s) | Lusinchi, Laurent Pierre Ladas & Parry LLP Temple Chambers 3-7 Temple Avenue London EC4Y 0DA / GB | [2023/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21781447.4 | 26.03.2021 | [2023/06] | WO2021US24324 | Numéro de priorité, date | US202063001369P | 29.03.2020 Format original publié: US 202063001369 P | [2023/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021202272 | Date: | 07.10.2021 | Langue: | EN | [2021/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4126258 | Date: | 08.02.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 07.10.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.04.2024 | Classification | IPC: | A62B23/02, A62B18/02, A41D13/11 | [2023/06] | CPC: |
A41D13/1176 (EP);
A62B23/025 (EP,US);
A41D13/1169 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Titre | Allemand: | GESICHTSSCHUTZMASKE MIT ZWEI BETRIEBSARTEN | [2023/06] | Anglais: | DUAL MODE PROTECTIVE FACE MASK | [2023/06] | Français: | MASQUE FACIAL DE PROTECTION À DOUBLE MODE | [2023/06] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.2022 | Taxe nationale de base payée | 18.10.2022 | Taxe de recherche payée | 18.10.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.10.2022 | Requête en examen déposée [2023/06] | 02.05.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.04.2024 | Demande retirée par le demandeur [2024/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US6308330 (HOLLANDER DAVID [US], et al); | [XI]US2004231023 (HUANG CHE HSING [TW]); | [XI]US2011061656 (MATICH RONALD D [US]) | Recherche internationale | [X]KR20040049301 (LEE SEUNG YUL) [X] 1-9 * paragraphs [0001], [0011]-[0017], claim 1, and figures 1, 2 *; | [A]WO2004080219 (MATICH RONALD D [US]) [A] 1-9 * claims 1-28 and figures 1A-8B *; | [A]US2008110469 (WEINBERG STANLEY [US]) [A] 1-9 * paragraphs [0052]-[0065] and figures 6-9 *; | [A]KR20140128666 (YANG MIN WOO [KR]) [A] 1-9 * paragraphs [0029]-[0057] and figures 4-14 *; | [A]CN106572713 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO) [A] 1-9* claims 1-16 and figures 1-6 * |