EP4232187 - SYSTÈME DE CHANGEMENT ET PROCÉDÉ DE CHANGEMENT D'UN MÉLANGEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.06.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.07.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.05.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 03.11.2021 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dürr Systems AG Carl-Benz-Straße 34 74321 Bietigheim-Bissingen / DE | [2023/35] | Inventeur(s) | 01 /
LOCHER, Bernd 75438 Knittlingen / DE | 02 /
GRIES, Sebastian 74078 Heilbronn / DE | 03 /
FITTERER, Alexander 74376 Gemmrigheim / DE | 04 /
BRODERSEN, Rik 74343 Sachsenheim / DE | [2023/35] | Mandataire(s) | v. Bezold & Partner Patentanwälte - PartG mbB Ridlerstraße 57 80339 München / DE | [2023/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21794323.2 | 12.10.2021 | [2023/35] | WO2021EP78131 | Numéro de priorité, date | DE202010128118 | 26.10.2020 Format original publié: DE102020128118 | [2023/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022089932 | Date: | 05.05.2022 | Langue: | DE | [2022/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4232187 | Date: | 30.08.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 05.05.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.05.2022 | Classification | IPC: | B01F25/431, B01F35/40, B01F35/10, B01F33/501 | [2023/35] | CPC: |
B01F25/431 (EP,KR);
B01F35/10 (EP,KR);
B01F33/5013 (EP,KR,US);
B01F33/5025 (US);
B01F35/12 (US);
B01F35/22 (KR);
B01F35/40 (EP,KR,US);
B25J18/00 (KR);
B25J9/026 (KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/35] | Titre | Allemand: | WECHSELSYSTEM UND VERFAHREN ZUM WECHSELN EINES MISCHERS | [2023/35] | Anglais: | CHANGING SYSTEM AND METHOD FOR CHANGING A MIXER | [2023/35] | Français: | SYSTÈME DE CHANGEMENT ET PROCÉDÉ DE CHANGEMENT D'UN MÉLANGEUR | [2023/35] | Entrée dans la phase régionale | 12.05.2023 | Taxe nationale de base payée | 12.05.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.05.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.05.2023 | Requête en examen déposée [2023/35] | 12.05.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.11.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.06.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.07.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP1245296 (DUERR SYSTEMS GMBH [DE]) [Y] 3-7 * paragraph [0001] - paragraph [0006] * * paragraph [0009] - paragraph [0013] ** figure - *; | [XAYI]US6698617 (SZYMANSKI RICHARD JOHN [US]) [X] 1-3,5,8,9,17-21,25-28 * column 1, line 13 - line 62 * * column 2, line 5 - line 44 * * column 2, line 65 - column 3, line 14 * * column 3, line 22 - line 45 * * figure - * [A] 10-16,22-24 [Y] 4,7 [I] 6; | [XAY]EP3610941 (ARRIVAL ROBOTICS LTD [GB]) [X] 1,2,8,9,11,17-20,25-28 * paragraph [0001] * * paragraph [0004] - paragraph [0005] * * paragraph [0007] - paragraph [0009] * * paragraph [0023] - paragraph [0024] * * paragraph [0030] * * paragraph [0035] * * figure - * [A] 10,12-16,21-24 [Y] 3-7; | [XY]WO2020035228 (ATLAS COPCO IAS GMBH [DE], et al) [X] 1,2,5,6,8-28 * page 1, line 1 - page 2, line 9 * * page 2, line 14 - page 4, line 9 * * page 9, line 24 - page 11, line 3 * * figure - * [Y] 3,4,7 |