EP4268326 - CONNECTEUR, SYSTÈME DE CONNECTEUR ENFICHABLE, ENSEMBLE CONNECTEUR ET PROCÉDÉ DE FABRICATION SUR LE TERRAIN D'UN CÂBLE AVEC UN CONNECTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.09.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.07.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 24.01.2022 | Dernier événement Tooltip | 01.03.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 03.04.2024 [2024/14] | 01.03.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 03.04.2024 [2024/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Reichle & De-Massari AG Binzstrasse 32 8620 Wetzikon / CH | [2023/44] | Inventeur(s) | 01 /
GERBER, Matthias 8630 Rüti ZH / CH | 02 /
HOFER, Bernhard 8307 Effretikon / CH | 03 /
ZURKIRCHEN, Marco 8608 Bubikon / CH | [2023/44] | Mandataire(s) | Daub, Thomas Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Daub Bahnhofstrasse 5 88662 Überlingen / DE | [2023/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21843618.6 | 20.12.2021 | [2023/44] | WO2021EP86721 | Numéro de priorité, date | DE202010134894 | 23.12.2020 Format original publié: DE102020134894 | [2023/44] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022136233 | Date: | 30.06.2022 | Langue: | DE | [2022/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4268326 | Date: | 01.11.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 30.06.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.06.2022 | Classification | IPC: | H01R4/2433, H01R13/6593, H01R13/645, H01R13/56, H01R13/58, H01R13/6592 | [2023/44] | CPC: |
H01R4/2433 (EP,US);
H01R13/6593 (EP,US);
H01R13/562 (EP);
H01R13/5808 (EP);
H01R13/5825 (EP);
H01R13/6456 (EP);
H01R13/6592 (EP);
H01R13/7175 (US);
H01R2201/04 (US);
H01R43/01 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/44] | Titre | Allemand: | STECKER, STECKVERBINDERSYSTEM, STECKERKIT UND VERFAHREN ZUR FELDKONFEKTIONIERUNG EINES KABELS MIT EINEM STECKER | [2023/44] | Anglais: | PLUG, PLUG CONNECTOR SYSTEM, PLUG KIT, AND METHOD FOR THE FIELD TERMINATION OF A CABLE WITH A PLUG | [2023/44] | Français: | CONNECTEUR, SYSTÈME DE CONNECTEUR ENFICHABLE, ENSEMBLE CONNECTEUR ET PROCÉDÉ DE FABRICATION SUR LE TERRAIN D'UN CÂBLE AVEC UN CONNECTEUR | [2023/44] | Entrée dans la phase régionale | 14.07.2023 | Taxe nationale de base payée | 14.07.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.07.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 14.07.2023 | Requête en examen déposée [2023/44] | 14.07.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 31.01.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2011104934 (GUTTER DAVID HENRY [US], et al); | [X]US2018323550 (BRENNAN ROBERT [US], et al); | [XYI]US10490960 (WU KEI-WEI [TW]) |