EP4206320 - PROCÉDÉ DE CULTURE DE CELLULES SOUCHES PLURIPOTENTES INDUITES HUMAINES, CULTURE DE CELLULES SOUCHES PLURIPOTENTES INDUITES HUMAINES ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'ORGANOÏDES CÉRÉBRAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.06.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.02.2022 | Dernier événement Tooltip | 28.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JSR Corporation 9-2, Higashi-Shinbashi 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8640 / JP | Pour tous les Etats désignés Keio University 15-45, Mita 2-chome Minato-ku Tokyo, 108-8345 / JP | [2023/27] | Inventeur(s) | 01 /
HIRAMINE, Hayato Tokyo 105-8640 / JP | 02 /
SHIOZAWA, Seiji Tokyo 105-8640 / JP | 03 /
OKANO, Hideyuki Tokyo 160-8582 / JP | 04 /
ISHIKAWA, Mitsuru Tokyo 160-8582 / JP | [2023/27] | Mandataire(s) | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2023/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21858393.8 | 20.08.2021 | [2023/27] | WO2021JP30516 | Numéro de priorité, date | JP20200140133 | 21.08.2020 Format original publié: JP 2020140133 | [2023/27] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022039250 | Date: | 24.02.2022 | Langue: | JA | [2022/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4206320 | Date: | 05.07.2023 | Langue: | EN | [2023/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 24.02.2022 | Classification | IPC: | C12N5/074, C12M3/00, C12N5/079, C12P7/44, C12P13/08, C12P13/24, C12P17/10, C12P19/32 | [2023/27] | CPC: |
C12M23/10 (EP);
C12N5/0623 (US);
C12N5/0618 (EP);
C12N5/0696 (EP,US);
C12P13/04 (EP);
C12P13/08 (EP);
C12P17/12 (EP);
C12P19/30 (EP);
C12P19/32 (US);
C12P7/24 (EP);
C12N2501/15 (US);
C12N2501/155 (US);
C12N2501/415 (US);
C12N2501/727 (EP,US);
C12N2506/45 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/27] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR KULTIVIERUNG VON MENSCHLICHEN INDUZIERTEN PLURIPOTENTEN STAMMZELLEN, KULTUR VON MENSCHLICHEN INDUZIERTEN PLURIPOTENTEN STAMMZELLEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ZEREBRALEN ORGANOIDEN | [2023/27] | Anglais: | METHOD OF CULTURING HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS, CULTURE OF HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS, AND METHOD OF PRODUCING CEREBRAL ORGANOIDS | [2023/27] | Français: | PROCÉDÉ DE CULTURE DE CELLULES SOUCHES PLURIPOTENTES INDUITES HUMAINES, CULTURE DE CELLULES SOUCHES PLURIPOTENTES INDUITES HUMAINES ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'ORGANOÏDES CÉRÉBRAUX | [2023/27] | Entrée dans la phase régionale | 13.02.2023 | Traduction produite | 13.02.2023 | Taxe nationale de base payée | 13.02.2023 | Taxe de recherche payée | 13.02.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.02.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.02.2023 | Requête en examen déposée [2023/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YX]JP2012518415 ; | [A]US2014227736 (NELSON TIMOTHY J [US], et al); | [YX]JP2017501743 ; | [A]JP2018506290 ; | [AY]JP2018531011 ; | [A]WO2020135199 (HELP STEM CELL INNOVATIONS CO LTD [CN]) | par le demandeur | US2016289635 | US10407664 |