EP4199948 - PROPROTÉINES DE SÉRINE PROTÉASE MODIFIÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.05.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.02.2022 | Dernier événement Tooltip | 17.09.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Onchilles Pharma, Inc. 9880 Campus Point Drive, Suite 420 San Diego, CA 92121 / US | Pour tous les Etats désignés The University of Chicago 5801 South Ellis Avenue Chicago Illinois 60637 / US | [2023/26] | Inventeur(s) | 01 /
BECKER, Lev Chicago, Illinois 60615 / US | 02 /
NASOFF, Marc Chicago, Illinois 60615 / US | [2023/26] | Mandataire(s) | Cooley (UK) LLP 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ / GB | [2023/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21859037.0 | 18.08.2021 | [2023/26] | WO2021US46467 | Numéro de priorité, date | US202063067059P | 18.08.2020 Format original publié: US 202063067059 P | [2023/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022040288 | Date: | 24.02.2022 | Langue: | EN | [2022/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4199948 | Date: | 28.06.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.02.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 24.02.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.09.2024 | Classification | IPC: | A61K38/00, C12N9/00, C12N15/00, C12N15/09, C12N15/52, C12N9/64, A61P35/00 | [2024/42] | CPC: |
A61P35/00 (EP,KR,US);
C12N9/6424 (KR);
C12N9/6448 (EP,US);
A61K38/482 (KR);
C12Y304/21036 (EP,KR,US);
C12Y304/24065 (EP);
A61K38/00 (EP);
C07K2319/02 (KR);
C07K2319/21 (EP,KR);
C07K2319/50 (EP,KR)
(-)
|
Précédent IPC [2023/26] | A61K38/00, C12N9/00, C12N15/00, C12N15/09, C12N15/52 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/26] | Titre | Allemand: | MODIFIZIERTE SERINPROTEASE-PROPROTEINE | [2023/26] | Anglais: | MODIFIED SERINE PROTEASE PROPROTEINS | [2023/26] | Français: | PROPROTÉINES DE SÉRINE PROTÉASE MODIFIÉE | [2023/26] | Entrée dans la phase régionale | 24.02.2023 | Taxe nationale de base payée | 24.02.2023 | Taxe de recherche payée | 24.02.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.02.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.02.2023 | Requête en examen déposée [2023/26] | 03.10.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2015166974 (FRANANO F NICHOLAS [US], et al); | [A]US9291630 (WEZEMAN RACHEL [US], et al); | [Y]US2018134789 (BAEUERLE PATRICK [DE], et al); | [A]WO2019222762 (CHILDRENS NAT MEDICAL CT [US]) |