EP4236939 - FORMES CRISTALLINES ET AMORPHES D'UN MODULATEUR DELTA-OPIOÏDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.08.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.05.2022 | Dernier événement Tooltip | 09.07.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 07.08.2024 [2024/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Trevena, Inc. 955 Chesterbrook Blvd, Suite 110 Chesterbrook, PA 19087 / US | [2023/36] | Inventeur(s) | 01 /
POLLARD, Victoria Edinburgh Technopole Milton Bridge EH26 0BE / GB | 02 /
ALLAN, Laura E. N. Edinburgh Technopole Milton Bridge EH26 0BE / GB | 03 /
REECE, Hayley Edinburgh Technopole Milton Bridge EH26 0BE / GB | 04 /
KOESTLER, Patrick Chesterbrook, Pennsylvania 19087 / US | [2023/36] | Mandataire(s) | Bassil, Nicholas Charles, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2023/36] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21887402.2 | 27.10.2021 | [2023/36] | WO2021US56764 | Numéro de priorité, date | US202063106202P | 27.10.2020 Format original publié: US 202063106202 P | [2023/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022093904 | Date: | 05.05.2022 | Langue: | EN | [2022/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4236939 | Date: | 06.09.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.05.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 05.05.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.07.2024 | Classification | IPC: | C07D401/14, A61K31/4035, A61K31/445, A61K31/44, A61P25/06, A61P25/16, A61P25/28, A61K31/454, A61K45/06 | [2024/32] | CPC: |
A61K45/06 (EP,US);
C07D401/14 (EP,US);
A61K31/454 (EP,US);
A61P25/04 (US);
A61P25/06 (EP,US);
A61P25/16 (EP);
|
Précédent IPC [2023/36] | A61K31/4035, A61K31/445, A61K31/44, A61P25/06, A61P25/16, A61P25/28 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/36] | Etats autorisant lextension | BA | 03.05.2023 | ME | 03.05.2023 | État(s) autorisant la validation | KH | 03.05.2023 | MA | 03.05.2023 | MD | 03.05.2023 | TN | 03.05.2023 | Titre | Allemand: | KRISTALLINE UND AMORPHE FORMEN EINES DELTA-OPIOID-MODULATORS | [2023/36] | Anglais: | CRYSTALLINE AND AMORPHOUS FORMS OF A DELTA-OPIOID MODULATOR | [2023/36] | Français: | FORMES CRISTALLINES ET AMORPHES D'UN MODULATEUR DELTA-OPIOÏDE | [2023/36] | Entrée dans la phase régionale | 03.05.2023 | Taxe nationale de base payée | 03.05.2023 | Taxe de recherche payée | 03.05.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.05.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.05.2023 | Requête en examen déposée [2023/36] | 15.12.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US2017210725 (SPEERSCHNEIDER AIMEE CROMBIE [US], et al); | Recherche internationale | [A]WO2005051916 (GLAXO GROUP LTD [GB], et al); | [A]WO2007039264 (SB PHARMCO INC [US], et al); | [Y]WO2008139484 (R L FINE CHEM [IN], et al); | [A]US9168254 (CORSON DONALD T [US], et al); | [XYA]US2017210725 (SPEERSCHNEIDER AIMEE CROMBIE [US], et al); | [A]WO2019079540 (EPIZYME INC [US]) |