EP4067020 - UNITÉ DE LAME ET RASOIR ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.09.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.01.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | [2022/40] | Inventeur(s) | 01 /
Komori, Shunsuke Osaka / JP | 02 /
Hashimoto, Toshiharu Osaka / JP | 03 /
Okura, Shoki Osaka / JP | 04 /
Ikemoto, Atsutaka Osaka / JP | [2022/40] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2022/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22152224.6 | 19.01.2022 | [2022/40] | Numéro de priorité, date | JP20210058840 | 30.03.2021 Format original publié: JP 2021058840 | [2022/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4067020 | Date: | 05.10.2022 | Langue: | EN | [2022/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.2022 | Classification | IPC: | B26B19/10 | [2022/40] | CPC: |
B26B19/10 (EP,US);
B26B19/42 (CN);
B26B19/04 (CN);
B26B19/28 (CN);
B26B19/3813 (US);
B26B19/3846 (CN)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/08] |
Précédent [2022/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KLINGENEINHEIT UND ELEKTRISCHER RASIERER | [2022/40] | Anglais: | BLADE UNIT AND ELECTRIC RAZOR | [2022/40] | Français: | UNITÉ DE LAME ET RASOIR ÉLECTRIQUE | [2022/40] | Procédure d'examen | 19.01.2022 | Requête en examen déposée [2022/40] | 13.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.01.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE19722149 (SANYO ELECTRIC CO [JP]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]EP0951970 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]) [A] 1-9* the whole document *; | [A]EP1930136 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]JP2010136954 (HITACHI MAXELL) [A] 1-9 * abstract * * figure 1 *; | [A]WO2014103210 (PANASONIC CORP [JP]) [A] 1-9 * the whole document * | par le demandeur | JPH11267376 |