EP4122332 - ARTICLE DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS UN APPAREIL DE CHAUFFAGE DE MATÉRIAU À FUMER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.07.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 23.12.2022 | Dernier événement Tooltip | 28.05.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nicoventures Trading Limited Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA / GB | [2023/04] | Inventeur(s) | 01 /
ENGLAND, Will London / GB | 02 /
WOODMAN, Tom London / GB | 03 /
PHILLIPS, Jeremy London / GB | 04 /
GOMEZ, Pablo Javier Ballesteros Romsey / GB | [2023/04] | Mandataire(s) | Harrison, Philip Mark, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2023/04] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22163685.5 | 19.05.2017 | [2023/04] | Numéro de priorité, date | GB20160008928 | 20.05.2016 Format original publié: GB 201608928 | [2023/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4122332 | Date: | 25.01.2023 | Langue: | EN | [2023/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.12.2022 | Classification | IPC: | A24D1/20, A24D3/04, A24D3/17, // A24D1/02 | [2023/04] | CPC: |
A24D3/17 (EP,KR,US);
A24D1/00 (RU);
A24D1/20 (EP,CN,KR,US);
A24F1/12 (US);
A24D1/027 (KR,US);
A24D1/04 (CN,KR);
A24D3/0279 (KR);
A24D3/043 (EP,KR,US);
A24D3/10 (KR,US);
A24F40/20 (CN,KR);
A24F40/40 (CN,KR);
A24F40/46 (CN,KR);
A24F2700/03 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/35] |
Précédent [2023/04] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ARTIKEL ZUR VERWENDUNG IN EINER VORRICHTUNG ZUR ERHITZUNG VON RAUCHBAREM MATERIAL | [2023/04] | Anglais: | ARTICLE FOR USE IN APPARATUS FOR HEATING SMOKABLE MATERIAL | [2023/04] | Français: | ARTICLE DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS UN APPAREIL DE CHAUFFAGE DE MATÉRIAU À FUMER | [2023/04] | Procédure d'examen | 25.07.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.07.2023 | Requête en examen déposée [2023/35] | 25.07.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP17728783.6 / EP3457874 | EP20151255.5 / EP3666091 | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO0053037 (AMERICAN FILTRONA CORP [GB], et al); | [X]WO2014158051 (PHILIP MORRIS PRODUCTS SA [CH]); | [X]EP2789248 (JAPAN TOBACCO INC [JP]); | [X]CN104921296 (CHINA TOBACCO YUNNAN IND CO LTD) |