EP4106348 - DISPOSITIF AUDITIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.06.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 18.11.2022 | Dernier événement Tooltip | 25.05.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sivantos Pte. Ltd. 18 Tai Seng Street No. 08-08 18 Tai Seng Singapore 539775 / SG | [2022/51] | Inventeur(s) | 01 /
CHAN, Hoong Yih 540249 Singapore / SG | 02 /
AGUSTIAR, Agustiar 470762 Singapur / SG | 03 /
LIM, Soon Hon 81000 Kulaijaya. Johor Darul Ehsan / MY | 04 /
CHIA, Shinq Yee 756985 Singapur / SG | [2022/51] | Mandataire(s) | FDST Patentanwälte Nordostpark 16 90411 Nürnberg / DE | [2022/51] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22171850.5 | 05.05.2022 | [2022/51] | Numéro de priorité, date | DE202110206011 | 14.06.2021 Format original publié: DE102021206011 | [2022/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4106348 | Date: | 21.12.2022 | Langue: | DE | [2022/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.10.2022 | Classification | IPC: | H04R25/00, H04R1/28 | [2022/51] | CPC: |
H04R25/456 (EP);
H04R1/42 (US);
H04R1/025 (US);
H04R25/604 (EP,US);
H04R1/288 (EP);
H04R2225/021 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/30] |
Précédent [2022/51] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HÖRVORRICHTUNG | [2022/51] | Anglais: | HEARING DEVICE | [2022/51] | Français: | DISPOSITIF AUDITIF | [2022/51] | Procédure d'examen | 20.06.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.06.2023 | Requête en examen déposée [2023/30] | 20.06.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2008112584 (KARAMUK ERDAL [CH]); | [XY]US2014153755 (HUG ROLAND [CH], et al); | [XY]US2016277852 (LEE CHUAN FOONG [MY], et al); | [XY]DE102018221807 (KNOWLES ELECTRONICS LLC [US]) |