EP4102311 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME D'APPRENTISSAGE ADAPTATIF DE MODÈLES DANS DES SYSTÈMES DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.12.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.07.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.12.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 11.11.2022 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PL | publié le 11.09.2024 [2024/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tata Consultancy Services Limited Nirmal Building 9th Floor Nariman Point Mumbai 400 021 Maharashtra / IN | [2022/50] | Inventeur(s) | 01 /
SINGH, Kuldeep 411028 Pune, Maharashtra / IN | 02 /
NISTALA, Sri Harsha 411028 Pune, Maharashtra / IN | 03 /
RUNKANA, Venkataramana 411028 Pune, Maharashtra / IN | [2022/50] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J., et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2022/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22173146.6 | 13.05.2022 | [2022/50] | Numéro de priorité, date | IN202121026063 | 11.06.2021 Format original publié: IN202121026063 | [2022/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4102311 | Date: | 14.12.2022 | Langue: | EN | [2022/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4102311 | Date: | 24.01.2024 | Langue: | EN | [2024/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.11.2022 | Classification | IPC: | G05B13/02, G05B17/02 | [2022/50] | CPC: |
G05B13/0265 (EP);
G06N20/00 (US);
G05B17/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/01] |
Précédent [2022/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUM ADAPTIVEN LERNEN VON MODELLEN IN FERTIGUNGSSYSTEMEN | [2022/50] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR ADAPTIVE LEARNING OF MODELS IN MANUFACTURING SYSTEMS | [2022/50] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME D'APPRENTISSAGE ADAPTATIF DE MODÈLES DANS DES SYSTÈMES DE FABRICATION | [2022/50] | Procédure d'examen | 25.11.2022 | Requête en examen déposée [2023/01] | 25.11.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.07.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.12.2023 | Taxe de délivrance payée | 07.12.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.12.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 24.01.2024 | HR | 24.01.2024 | PL | 24.01.2024 | NO | 24.04.2024 | RS | 24.04.2024 | GR | 25.04.2024 | IS | 24.05.2024 | [2024/37] |
Précédent [2024/35] | ES | 24.01.2024 | |
HR | 24.01.2024 | ||
NO | 24.04.2024 | ||
RS | 24.04.2024 | ||
GR | 25.04.2024 | ||
IS | 24.05.2024 | ||
Précédent [2024/33] | NO | 24.04.2024 | |
IS | 24.05.2024 | ||
Précédent [2024/32] | IS | 24.05.2024 | Citations: | Recherche | [A]WO2020234899 (TATA CONSULTANCY SERVICES [IN]) [A] 1-15* paragraph [0042] - paragraph [0049] *; | [A] - ARRIOLA-RIOS VERONICA E. ET AL, "Modeling of Deformable Objects for Robotic Manipulation: A Tutorial and Review", FRONTIERS IN ROBOTICS AND AI, (20200917), vol. 7, doi:10.3389/frobt.2020.00082, XP055960625 [A] 1-15 * page 16, column left, paragraph third - page 17, column left, paragraph second; figure 10 * DOI: http://dx.doi.org/10.3389/frobt.2020.00082 |