EP4105797 - AMÉLIORATION DES QUESTIONS D'AUTHENTIFICATION BASÉE SUR LE TRAITEMENT DE LA CONFIANCE VOCALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.07.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.08.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.03.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.11.2022 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Capital One Services, LLC 1680 Capital One Drive McLean, VA 22102 / US | [2022/51] | Inventeur(s) | 01 /
EDWARDS, Joshua McLean, 22102 / US | 02 /
MAIMAN, Tyler McLean, 22102 / US | 03 /
SEPTIMUS, David McLean, 22102 / US | 04 /
MILLER, Daniel McLean, 22102 / US | 05 /
CHAUDHARY, Viraj McLean, 22102 / US | 06 /
RAPOWITZ, Samuel McLean, 22102 / US | [2022/51] | Mandataire(s) | Hamer, Thomas Daniel, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2022/51] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22179355.7 | 16.06.2022 | [2022/51] | Numéro de priorité, date | US202117349355 | 16.06.2021 Format original publié: US202117349355 | [2022/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4105797 | Date: | 21.12.2022 | Langue: | EN | [2022/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4105797 | Date: | 13.09.2023 | Langue: | EN | [2023/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.11.2022 | Classification | IPC: | G06F21/32, H04L9/40, G06N3/08, G10L17/02, G10L17/18, G10L17/24, G10L17/26 | [2023/15] | CPC: |
G06F21/32 (EP,US);
G06F16/638 (US);
G10L17/24 (EP);
G10L17/26 (EP);
H04L63/0861 (EP);
G06N3/08 (EP);
|
Précédent IPC [2022/51] | G06F21/32, G06N3/02, G10L15/26, G10L25/63, H04L9/40 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/52] |
Précédent [2022/51] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERBESSERUNG EINER AUTHENTIFIZIERUNGSFRAGE BASIEREND AUF EINER STIMMVERTRAUENSVERARBEITUNG | [2022/51] | Anglais: | AUTHENTICATION QUESTION IMPROVEMENT BASED ON VOCAL CONFIDENCE PROCESSING | [2022/51] | Français: | AMÉLIORATION DES QUESTIONS D'AUTHENTIFICATION BASÉE SUR LE TRAITEMENT DE LA CONFIANCE VOCALE | [2022/51] | Procédure d'examen | 16.06.2022 | Requête en examen déposée [2022/51] | 22.11.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.03.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.08.2023 | Taxe de délivrance payée | 03.08.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.08.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.06.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/34] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 13.09.2023 | CZ | 13.09.2023 | DK | 13.09.2023 | EE | 13.09.2023 | ES | 13.09.2023 | FI | 13.09.2023 | HR | 13.09.2023 | IT | 13.09.2023 | LT | 13.09.2023 | LV | 13.09.2023 | NL | 13.09.2023 | PL | 13.09.2023 | RO | 13.09.2023 | RS | 13.09.2023 | SE | 13.09.2023 | SK | 13.09.2023 | SM | 13.09.2023 | NO | 13.12.2023 | GR | 14.12.2023 | IS | 13.01.2024 | PT | 15.01.2024 | [2024/33] |
Précédent [2024/27] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/20] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
Précédent [2024/14] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Précédent [2024/10] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | FI | 13.09.2023 | |
LT | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 13.09.2023 | |
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | Citations: | Recherche | [A]US8621209 (JOHANSSON JESPER M [US], et al); | [A]US2014379339 (TIMEM JOSEPH [US], et al); |