EP4113081 - ENSEMBLE DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE D'UNE SURFACE D'UN OBJET LORS DE LA RÉALISATION D'UN TRAITEMENT THERMIQUE, ENSEMBLE ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT THERMIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.06.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 02.12.2022 | Dernier événement Tooltip | 28.05.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Framatome 1 place Jean Millier Tour Areva 92400 Courbevoie / FR | [2023/01] | Inventeur(s) | 01 /
MOURGUES CODERN, Alejandro 71670 LE BREUIL / FR | 02 /
SEIXAS, Mario 71450 BLANZY / FR | 03 /
MENELET, Kewin 71240 VARENNES LE GRAND / FR | [2023/01] | Mandataire(s) | Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [2023/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22182001.2 | 29.06.2022 | [2023/01] | Numéro de priorité, date | FR20210007042 | 30.06.2021 Format original publié: FR 2107042 | [2023/01] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4113081 | Date: | 04.01.2023 | Langue: | FR | [2023/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.11.2022 | Classification | IPC: | G01K1/08, G01K13/00 | [2023/01] | CPC: |
G01K1/08 (EP);
G01K13/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/30] |
Précédent [2023/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANORDNUNG ZUM MESSEN DER TEMPERATUR EINER OBERFLÄCHE EINES OBJEKTS BEI DER DURCHFÜHRUNG EINER WÄRMEBEHANDLUNG, ENTSPRECHENDE ANORDNUNG UND ENTSPRECHENDES WÄRMEBEHANDLUNGSVERFAHREN | [2023/01] | Anglais: | ASSEMBLY FOR MEASURING THE TEMPERATURE OF A SURFACE OF AN OBJECT DURING THE PERFORMANCE OF A HEAT TREATMENT, ASSEMBLY AND METHOD FOR HEAT TREATMENT | [2023/01] | Français: | ENSEMBLE DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE D'UNE SURFACE D'UN OBJET LORS DE LA RÉALISATION D'UN TRAITEMENT THERMIQUE, ENSEMBLE ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT THERMIQUE | [2023/01] | Procédure d'examen | 09.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.06.2023 | Requête en examen déposée [2023/30] | 16.06.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0399061 (HELLIGE GMBH [DE]) [X] 1,15 * abstract * * figures 1-2 ** the whole document *; | [XI]US2012024833 (KLEWER JASPER [NL], et al) [X] 1,2,7,8,10-12,14-16 * abstract * * paragraphs [0001] , [0002] , [0006] , [0033] , [0036] , [0037] * * page 1; figure 1 * [I] 3-6,9,13,17-20 |