EP4131368 - BOÎTIER MODULAIRE EN MATIÈRE PLASTIQUE POURVU DE DISSIPATEUR THERMIQUE INCORPORÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.07.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 06.01.2023 | Dernier événement Tooltip | 12.06.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZF Friedrichshafen AG Löwentaler Strasse 20 88046 Friedrichshafen / DE | [2023/06] | Inventeur(s) | 01 /
Singer, Michael 95671 Bärnau / DE | 02 /
Küpfer, Oliver 91322 Gräfenberg / DE | 03 /
Schober, Thomas 92256 Hahnbach / DE | [2023/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22186872.2 | 26.07.2022 | [2023/06] | Numéro de priorité, date | DE202110208578 | 06.08.2021 Format original publié: DE102021208578 | [2023/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4131368 | Date: | 08.02.2023 | Langue: | DE | [2023/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.11.2022 | Classification | IPC: | H01L23/40, H05K7/20 | [2023/06] | CPC: |
H05K7/20854 (EP,US);
H01L23/4006 (EP);
H05K7/20409 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/34] |
Précédent [2023/06] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MODULGEHÄUSE AUS KUNSTSTOFF MIT EINGEBETTETEM KÜHLKÖRPER | [2023/06] | Anglais: | PLASTIC MODULE HOUSING WITH EMBEDDED HEAT SINK | [2023/06] | Français: | BOÎTIER MODULAIRE EN MATIÈRE PLASTIQUE POURVU DE DISSIPATEUR THERMIQUE INCORPORÉ | [2023/06] | Procédure d'examen | 14.07.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.07.2023 | Requête en examen déposée [2023/34] | 14.07.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1006766 (SIEMENS AG [DE]); | [IA]EP2175708 (DELPHI TECH INC [US]); | [A]DE202017104164U (EKL AG [DE]) |