EP4140934 - UNITÉ DE LEVAGE DE TYPE CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE À CISEAUX ACTIONNÉ DES DEUX CÔTÉS POUR SOULEVER PLUSIEURS CHARGES UTILES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.02.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.02.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 27.01.2023 | Dernier événement Tooltip | 26.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tata Consultancy Services Limited Nirmal Building 9th Floor Nariman Point Mumbai 400 021 Maharashtra / IN | [2023/09] | Inventeur(s) | 01 /
BANGALORE SRINIVAS, Venkatesh Prasad 560009 Bangalore, Karnataka / IN | 02 /
BHOGINENI, SREEHARI KUMAR 560009 Bangalore, Kamataka / IN | [2023/09] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2023/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22191415.3 | 22.08.2022 | [2023/09] | Numéro de priorité, date | IN202121038654 | 26.08.2021 Format original publié: IN202121038654 | [2023/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4140934 | Date: | 01.03.2023 | Langue: | EN | [2023/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.01.2023 | Classification | IPC: | B66F7/06 | [2023/09] | CPC: |
B66F7/0666 (EP);
B66F9/20 (US);
B66F9/18 (US);
B66F9/19 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/10] |
Précédent [2023/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEIDSEITIG BETÄTIGTE SCHERENGABEL ZUM HEBEN EINER MEHRZAHL VON NUTZLASTEN | [2023/09] | Anglais: | DUAL SIDE ACTUATED SCISSOR FORK TYPE LIFT UNIT FOR LIFTING PLURALITY OF PAYLOADS | [2023/09] | Français: | UNITÉ DE LEVAGE DE TYPE CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE À CISEAUX ACTIONNÉ DES DEUX CÔTÉS POUR SOULEVER PLUSIEURS CHARGES UTILES | [2023/09] | Procédure dexamen | 30.01.2023 | Requête en examen déposée [2023/10] | 31.01.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.02.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.05.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2011253959 (STANIMIROVIC BRANIMIR [CA], et al) [A] 1* abstract *; | [A]GB2554902 (LEE DAVID SCREATON [GB], et al) [A] 1-10 * abstract * * paragraph [0021] - paragraph [0026] *; | [A]CN110790184 (BEIJING XINGHANG MECH ELECTRICAL EQUIPMENT CO LTD) [A] 1 * figure 6A * |