EP4174152 - COMPOSITION LIQUIDE IONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.04.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 31.03.2023 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Infineum International Limited P.O. Box 1 Milton Hill Abingdon Oxfordshire OX13 6BB / GB | [2023/18] | Inventeur(s) | 01 /
GREER, Adam Abingdon, OX13 6BB / GB | 02 /
HARDACRE, Christopher Manchester, M13 9PL / GB | 03 /
COULTAS, David Abingdon, OX13 6BB / GB | 04 /
IRVING, Matthew Abingdon, OX13 6BB / GB | 05 /
HOLLINGSWORTH, Nathan Abingdon, OX13 6BB / GB | [2023/18] | Mandataire(s) | Hart, Richard Joseph, et al PO Box 1, Milton Hill Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB / GB | [2023/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22203792.1 | 26.10.2022 | [2023/18] | Numéro de priorité, date | EP20210205659 | 29.10.2021 Format original publié: EP 21205659 | [2023/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4174152 | Date: | 03.05.2023 | Langue: | EN | [2023/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.03.2023 | Classification | IPC: | C10M133/06, C10M137/12, C10M169/04, C10M171/00 | [2023/18] | CPC: |
C10M137/12 (EP,KR,US);
C10M129/50 (KR);
C10M141/10 (CN);
C09K15/08 (KR);
C09K15/322 (KR);
C10M129/54 (KR);
C10M133/06 (EP);
C10M169/04 (EP,CN,US);
C10M171/00 (EP);
C10M2203/003 (US);
C10M2207/144 (CN);
C10M2223/06 (CN,US);
C10N2030/06 (CN,KR,US);
C10N2030/10 (KR);
C10N2030/12 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/18] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | IONISCHE FLÜSSIGKEITSZUSAMMENSETZUNG | [2023/18] | Anglais: | IONIC LIQUID COMPOSITION | [2023/18] | Français: | COMPOSITION LIQUIDE IONIQUE | [2023/18] | Procédure dexamen | 26.10.2022 | Requête en examen déposée [2023/18] | 27.03.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.04.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.10.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.07.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | par le demandeur | US3024195 | US3087936 | US3113986 | US3154560 | US3172892 | US3202678 | US3254025 | USRE27145E | US3634595 | US3670054 | US3700633 | WO2008075016 | US2008251759 | EP2090642 | US2010187481 | US8278253 | WO2013158473 |