EP4281081 - DÉRIVÉ D'ADÉNOSINE ET COMPOSITION PHARMACEUTIQUE LE COMPRENANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.10.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.07.2022 | Dernier événement Tooltip | 29.03.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 01.05.2024 [2024/18] | 29.03.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 01.05.2024 [2024/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Brii Biosciences, Inc. WeWork One City Ctr. Unit 05-130, 110 Corcoran St. Durham, North Carolina 27701 / US | [2023/48] | Inventeur(s) | 01 /
XU, Lianhong Durham, North Carolina 27701 / US | [2023/48] | Mandataire(s) | Cooley (UK) LLP 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ / GB | [2023/48] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22743369.5 | 25.01.2022 | [2023/48] | WO2022US13660 | Numéro de priorité, date | US202163141450P | 25.01.2021 Format original publié: US 202163141450 P | [2023/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022159872 | Date: | 28.07.2022 | Langue: | EN | [2022/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4281081 | Date: | 29.11.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.07.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.07.2022 | Classification | IPC: | A61K31/7042, C07H19/16, A61P31/12, A61P31/18, A61K31/7076, A61K31/7052 | [2023/48] | CPC: |
A61K31/4439 (EP,IL,KR,US);
A61K31/7076 (EP,IL,KR,US);
C07H19/16 (EP,IL,KR,US);
A61K31/4985 (EP,IL,KR,US);
A61K47/10 (IL,US);
A61K9/0019 (EP,IL,KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/48] | Titre | Allemand: | ADENOSINDERIVAT UND PHARMAZEUTISCHE ZUSAMMENSETZUNG DAMIT | [2023/48] | Anglais: | ADENOSINE DERIVATIVE AND PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING THE SAME | [2023/48] | Français: | DÉRIVÉ D'ADÉNOSINE ET COMPOSITION PHARMACEUTIQUE LE COMPRENANT | [2023/48] | Entrée dans la phase régionale | 21.08.2023 | Taxe nationale de base payée | 21.08.2023 | Taxe de recherche payée | 21.08.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.08.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.08.2023 | Requête en examen déposée [2023/48] | 06.03.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2018022221 (IVACHTCHENKO ALEXANDRE VASILIEVICH [US], et al); | [A]US2018099989 (IVACHTCHENKO ALEXANDRE VASILIEVICH [US], et al); | [A]US2020079814 (IVACHTCHENKO ALEXANDRE VASILIEVICH [US], et al); |