EP4302278 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'IMAGERIE DE LAME DE MICROSCOPE À RÉSOLUTION VARIABLE EN TEMPS RÉEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.12.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.09.2022 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 12.06.2024 [2024/24] | 10.05.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Administrators of The Tulane Educational Fund 1440 Canal Street 8432 New Orleans, Louisiana 70112 / US | [2024/02] | Inventeur(s) | 01 /
ASHMAN, Kimberly Lorain New Orleans, LA 70112 / US | 02 /
BROWN, Jonathon Quincy New Orleans, LA 70112 / US | 03 /
LICORISH, Cody Maurice New Orleans, LA 70112 / US | 04 /
SUMMA, Brian Mark New Orleans, LA 70112 / US | 05 /
WENK, Carola New Orleans, LA 70112 / DE | 06 /
ZHUGE, Huimin New Orleans, LA 70112 / US | 07 /
COOPER, Max, Sebastian New Orleans, LA 70112 / US | [2024/02] | Mandataire(s) | Page White Farrer Bedford House 21a John Street London WC1N 2BF / GB | [2024/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22764191.7 | 04.03.2022 | [2024/02] | WO2022US19019 | Numéro de priorité, date | US202163157244P | 05.03.2021 Format original publié: US 202163157244 P | [2024/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022187703 | Date: | 09.09.2022 | Langue: | EN | [2022/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4302278 | Date: | 10.01.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.09.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 09.09.2022 | Classification | IPC: | G06V20/69, G06V10/40 | [2024/02] | CPC: |
G06V20/693 (EP);
G06V10/16 (US);
G02B21/0036 (US);
G02B21/008 (US);
G02B21/361 (US);
G02B21/367 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/02] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ECHTZEIT-BILDGEBUNG VON MIKROSKOPOBJEKTTRÄGERN MIT VARIABLER AUFLÖSUNG | [2024/02] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR REAL-TIME VARIABLE RESOLUTION MICROSCOPE SLIDE IMAGING | [2024/02] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'IMAGERIE DE LAME DE MICROSCOPE À RÉSOLUTION VARIABLE EN TEMPS RÉEL | [2024/02] | Entrée dans la phase régionale | 03.10.2023 | Taxe nationale de base payée | 03.10.2023 | Taxe de recherche payée | 03.10.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.10.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.10.2023 | Requête en examen déposée [2024/02] | 29.04.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US6055097 (LANNI FREDERICK [US], et al); | [Y]US2005254696 (BACUS JAMES W [US], et al); | [Y]US2013329072 (ZHOU JIANPING [US], et al); | [YA]US2014270537 (LO HOK MAN HERMAN [CA], et al); | [YA]US2020162696 (KÜHM ANDREAS [DE], et al) |