EP4405573 - PROCÉDÉ DE DIAGNOSTIC DE RÉCUPÉRATION DES GAZ DE CARTER MOTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.06.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.03.2023 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 28.10.2022 | Dernier événement Tooltip | 27.06.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 31.07.2024 [2024/31] | 27.06.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 27.06.2024 | Requête en examen présentée | publié le 31.07.2024 [2024/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Delphi Technologies IP Limited The Grove 21 Pine Road Belleville St Michael BB 11113 / BB | [2024/31] | Inventeur(s) | 01 /
EL HOR, Noureddine 41350 VINEUIL / FR | 02 /
DECORPS, Davy 45160 OLIVET / FR | [2024/31] | Mandataire(s) | Office Freylinger P.O. Box 48 8001 Strassen / LU | [2024/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22790487.7 | 19.09.2022 | [2024/31] | WO2022EP75892 | Numéro de priorité, date | GB20210013392 | 20.09.2021 Format original publié: GB 202113392 | [2024/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023041760 | Date: | 23.03.2023 | Langue: | EN | [2023/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4405573 | Date: | 31.07.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.03.2023, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.03.2023 | Classification | IPC: | F01M11/10, F01M13/00, F02D41/22 | [2024/31] | CPC: |
F01M13/00 (EP);
F02D41/22 (EP,GB);
F01M11/10 (EP,US);
F01M13/022 (GB);
F02M35/10222 (GB);
F01M2013/0083 (EP);
F01M2250/60 (EP,US);
F02D2041/1432 (EP);
F02D2250/08 (EP,GB);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR POSITIVEN KURBELWELLENENTLÜFTUNGSDIAGNOSE | [2024/31] | Anglais: | METHOD FOR POSITIVE CRANKSHAFT VENTILATION DIAGNOSIS | [2024/31] | Français: | PROCÉDÉ DE DIAGNOSTIC DE RÉCUPÉRATION DES GAZ DE CARTER MOTEUR | [2024/31] | Entrée dans la phase régionale | 05.12.2023 | Taxe nationale de base payée | 05.12.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.12.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.12.2023 | Requête en examen déposée [2024/31] | 05.12.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2010147270 (PURSIFULL ROSS DYKSTRA [US], et al); | [I]US2016097355 (JENTZ ROBERT ROY [US], et al); | [I]WO2020152238 (VITESCO TECH GMBH [DE]); | [I]US2020400050 (JENTZ ROBERT ROY [US], et al); | [IP]US2021348532 (HOLZEDER ANDREAS [DE], et al) |