EP4358964 - POLYTHÉRAPIE REPOSANT SUR DES INHIBITEURS D'ERK1/2 ET DE KRAS G12C [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.03.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.12.2022 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 02.10.2024 [2024/40] | 30.08.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Erasca, Inc. 3115 Merryfield Row, Suite 300 San Diego, CA 92121 / US | [2024/18] | Inventeur(s) | 01 /
SHOEMAKER, Robert Field San Diego, California 92121 / US | 02 /
LEW, Erin Denise San Diego, California 92121 / US | 03 /
LIN, Wei San Diego, California 92121 / US | 04 /
ZHANG, Jingchuan San Diego, California 92121 / US | 05 /
OH, Joanne San Diego, California 92121 / US | [2024/18] | Mandataire(s) | Evans, Sophie Elizabeth, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2024/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22829293.4 | 23.06.2022 | [2024/18] | WO2022US34684 | Numéro de priorité, date | US202163214767P | 24.06.2021 Format original publié: US 202163214767 P | US202163277548P | 09.11.2021 Format original publié: US 202163277548 P | US202163283034P | 24.11.2021 Format original publié: US 202163283034 P | US202263321609P | 18.03.2022 Format original publié: US 202263321609 P | [2024/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022271923 | Date: | 29.12.2022 | Langue: | EN | [2022/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4358964 | Date: | 01.05.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 29.12.2022 | Classification | IPC: | A61K31/506, A61K31/519, A61P35/00 | [2024/18] | CPC: |
A61P35/00 (EP,AU,KR,US);
A61K31/506 (EP,AU,KR,US);
A61K31/497 (KR);
A61K31/519 (EP,AU,KR,US);
A61K39/39558 (KR);
A61K45/06 (KR,US);
C07K16/2863 (KR);
A61K2039/505 (KR);
A61K2039/545 (KR);
| C-Set: |
A61K31/506, A61K2300/00 (AU,EP);
A61K31/519, A61K2300/00 (AU,EP) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/18] | Titre | Allemand: | ERK1/2- UND KRAS-G12C-HEMMERKOMBINATIONSTHERAPIE | [2024/18] | Anglais: | ERK1/2 AND KRAS G12C INHIBITORS COMBINATION THERAPY | [2024/18] | Français: | POLYTHÉRAPIE REPOSANT SUR DES INHIBITEURS D'ERK1/2 ET DE KRAS G12C | [2024/18] | Entrée dans la phase régionale | 18.12.2023 | Taxe nationale de base payée | 18.12.2023 | Taxe de recherche payée | 18.12.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.12.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.12.2023 | Requête en examen déposée [2024/18] | 25.07.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2016362406 (VENKATESAN ARANAPAKAM M [US], et al); | [Y]WO2018146316 (ASTRAZENECA AB [SE]); | [Y]WO2021086726 (ASAN BIOSCIENCES LLC [US]); |