EP4328266 - POUDRE DE POLYÉTHYLÈNE ET ARTICLE MOULÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.12.2023 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.02.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Asahi Kasei Kabushiki Kaisha 1-1-2 Yurakucho Chiyoda-ku Tokyo 1000006 / JP | [2024/09] | Inventeur(s) | 01 /
SHIKATA, Kazuya Tokyo, 1000006 / JP | [2024/09] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2024/09] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 23162468.5 | 16.03.2023 | [2024/09] | Numéro de priorité, date | JP20220042424 | 17.03.2022 Format original publié: JP 2022042424 | [2024/09] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4328266 | Date: | 28.02.2024 | Langue: | EN | [2024/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.09.2023 | Classification | IPC: | C08L23/06 | [2024/09] | CPC: |
C08L23/06 (EP);
C08F110/02 (US);
C08L2205/06 (EP);
C08L2207/068 (EP);
C08L2666/00 (EP);
Y02E60/10 (EP)
| C-Set: |
C08L23/06, C08L91/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/09] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POLYETHYLENPULVER UND FORMKÖRPER | [2024/09] | Anglais: | POLYETHYLENE POWDER AND MOLDED ARTICLE | [2024/09] | Français: | POUDRE DE POLYÉTHYLÈNE ET ARTICLE MOULÉ | [2024/09] | Procédure dexamen | 16.03.2023 | Requête en examen déposée [2024/09] | 18.09.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.10.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.12.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US10041191 (TARUTANI ATSUYOSHI [JP]); | [A]WO2021193544 (ASAHI CHEMICAL IND [JP]) | par le demandeur | DE3127133 | JP2006273977 | JP4868853B | JP5767202B | JP6686092B | WO2020230809 | WO2021193422 | WO2021210590 |