EP4218922 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE SANS FIL ET COMMUNICATION SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.06.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.04.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.02.2024 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 30.06.2023 | Dernier événement Tooltip | 07.06.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 10.07.2024 [2024/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | [2023/31] | Inventeur(s) | 01 /
Lee, Jaechun 16678 Suwon-si / KR | 02 /
Bae, Chisung 16678 Suwon-si / KR | 03 /
Kim, Sang Joon 16678 Suwon-si / KR | [2023/31] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2023/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23173124.1 | 30.11.2021 | [2023/31] | Numéro de priorité, date | KR20210041908 | 31.03.2021 Format original publié: KR 20210041908 | [2023/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4218922 | Date: | 02.08.2023 | Langue: | EN | [2023/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4218922 | Date: | 10.07.2024 | Langue: | EN | [2024/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.06.2023 | Classification | IPC: | A61N1/378, A61N1/372 | [2023/31] | CPC: |
A61N1/3787 (EP,CN,US);
H02J50/27 (KR);
H02J50/10 (CN);
H02J50/12 (CN,US);
A61B5/6846 (CN);
A61N1/37205 (CN);
A61N1/37217 (CN);
A61N1/37223 (CN);
A61N1/37229 (EP);
H01F38/14 (KR);
H01Q9/285 (KR);
H01Q9/40 (KR);
H02J50/20 (CN);
H02J50/40 (CN);
H02J50/80 (KR);
H04B5/22 (CN);
H04B5/24 (CN);
H04B5/79 (KR,US);
A61B2562/02 (CN);
A61B2562/16 (CN);
A61B5/6868 (US);
H02J2310/23 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/10] |
Précédent [2023/31] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG MIT DRAHTLOSEM STROMEMPFANG UND DRAHTLOSER KOMMUNIKATION | [2023/31] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS WITH WIRELESS POWER RECEPTION AND WIRELESS COMMUNICATION | [2023/31] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE SANS FIL ET COMMUNICATION SANS FIL | [2023/31] | Procédure d'examen | 01.02.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.02.2024 | Requête en examen déposée [2024/10] | 01.02.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.04.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.06.2024 | Taxe de délivrance payée | 03.06.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.06.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP21211325.2 / EP4066886 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2014094674 (NURMIKKO ARTO V [US], et al); | [A]US2018140852 (LINDER WILLIAM J [US], et al); | [A]US10238872 (PIVONKA DANIEL [US], et al); | [A]US2021012945 (RIDLER OLIVER JOHN [AU], et al); | [A]WO2021009646 (COCHLEAR LTD [AU]) |