EP4339065 - DISPOSITIF POUR LE SUPPORT D'UN DISPOSITIF DE TRACTION ET DE POUSSÉE D'UN EMBRAYAGE, EN PARTICULIER D'UN VÉHICULE FERROVIAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.08.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 16.02.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.09.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Faiveley Transport Schwab AG Ebnatstrasse 150A 8207 Schaffhausen / CH | [2024/12] | Inventeur(s) | 01 /
FAAS, Stefan 9050 Appenzell / CH | 02 /
HENCHE, Fabian 42897 Remscheid / DE | [2024/12] | Mandataire(s) | Luchs, Willi Luchs & Partner AG Patentanwälte Schulhausstrasse 12 8002 Zürich / CH | [2024/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23190071.3 | 07.08.2023 | [2024/12] | Numéro de priorité, date | CH20220001067 | 13.09.2022 Format original publié: CH 10672022 | [2024/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4339065 | Date: | 20.03.2024 | Langue: | DE | [2024/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.01.2024 | Classification | IPC: | B61G9/22, B61G9/04 | [2024/12] | CPC: |
B61G9/04 (EP,CH);
B61G9/22 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/40] |
Précédent [2024/12] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EINRICHTUNG FÜR EINE HALTERUNG EINER ZUG- UND STOSSVORRICHTUNG EINER KUPPLUNG INSBESONDERE EINES SCHIENENFAHRZEUGS | [2024/12] | Anglais: | DEVICE FOR A SUPPORT OF A TRACTION AND BUFFING DEVICE OF A COUPLING, IN PARTICULAR OF A RAILWAY VEHICLE | [2024/12] | Français: | DISPOSITIF POUR LE SUPPORT D'UN DISPOSITIF DE TRACTION ET DE POUSSÉE D'UN EMBRAYAGE, EN PARTICULIER D'UN VÉHICULE FERROVIAIRE | [2024/12] | Procédure dexamen | 28.08.2024 | Requête en examen déposée [2024/40] | 28.08.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.09.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE1257190 (KRAUSS MAFFEI AG) [A] 1-14* figure 1 *; | [XAI]CN202669839U (CSR QISHUYAN INST CO LTD) [X] 1,2,5,11 * figures 1-3 * [A] 3,4,6-10,12,13 [I] 14; | [A]US10189488 (CLARK MARLIN E [US]) [A] 1-14 * figures 5-8 *; | [AD]EP3792137 (FAIVELEY TRANSP SCHWAB AG [CH]) [AD] 1-14 * figures 1, 2 * | par le demandeur | EP3792137 |