EP4389333 - MACHINE DE COUPE D'ENGRENAGES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 24.05.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés M Services S.r.l. Via Silvio Pellico, 6 36075 Montecchio Maggiore (VI) / IT | [2024/26] | Inventeur(s) | 01 /
PEZZO, Giorgio 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) / IT | [2024/26] | Mandataire(s) | Marchioro, Paolo Studio Bonini S.r.l. Corso Fogazzaro, 8 36100 Vicenza / IT | [2024/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23219092.6 | 21.12.2023 | [2024/26] | Numéro de priorité, date | IT20220026418 | 22.12.2022 Format original publié: IT202200026418 | [2024/26] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4389333 | Date: | 26.06.2024 | Langue: | EN | [2024/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.04.2024 | Classification | IPC: | B23F21/16, B23F21/00, B23F23/12, B23F17/00 | [2024/26] | CPC: |
B23F21/16 (EP);
B23F17/006 (EP);
B23F21/005 (EP);
B23F23/1243 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/26] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERZAHNUNGSMASCHINE | [2024/26] | Anglais: | GEAR CUTTING MACHINE | [2024/26] | Français: | MACHINE DE COUPE D'ENGRENAGES | [2024/26] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO2006010708 (LAMBERT WAHLI AG [CH], et al); | [A]WO2006010709 (LAMBERT WAHLI AG [CH], et al); | [A]US2006174464 (FITZGERALD BRIAN M [US], et al); | [A]CN106583855 (CHONGQING MACHINE TOOL (GROUP) CO LTD); | [A]US2019314910 (WEIXLER JOHANNES [DE]); | [A]US10994352 (WEIXLER JOHANNES [DE], et al); | [A]CN114850584 (HUNAN ZDCY CNC EQUIP CO LTD ) |