EP0017925 - Résine de moulage polyamide résistant à la flamme et procédé pour sa préparation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.01.1985 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.09.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 31.10.2007 [2007/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TORAY INDUSTRIES, INC. 2, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103 / JP | [N/P] |
Précédent [1980/22] | Pour tous les Etats désignés TORAY INDUSTRIES, INC. 2, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Ohshita, Hiroshi 70, Yomegajaya Narumi-cho Midori-ku Nagoya-shi, Aichi-ken / JP | 02 /
Tsutsumi, Tadao 1-82 Ikegamidai Midori-ku Nagoya-shi Aichi-ken / JP | [1980/22] | Mandataire(s) | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [1980/22] | Kador & Partner Corneliusstrasse 15 D-80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 80101940.7 | 10.04.1980 | [1980/22] | Numéro de priorité, date | JP19790044616 | 12.04.1979 Format original publié: JP 4461679 | JP19790044617 | 12.04.1979 Format original publié: JP 4461779 | JP19790044618 | 12.04.1979 Format original publié: JP 4461879 | JP19790170338 | 28.12.1979 Format original publié: JP 17033879 | [1980/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0017925 | Date: | 29.10.1980 | Langue: | EN | [1980/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0017925 | Date: | 07.03.1984 | Langue: | EN | [1984/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.08.1980 | Classification | IPC: | C08L77/00, C08K5/34 | [1980/22] | CPC: |
C08K5/34928 (EP,US)
| C-Set: |
C08K5/34928, C08L77/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1980/22] | Titre | Allemand: | Flammwidriges Polyamid-Pressharz und Verfahren zu seiner Herstellung | [1980/22] | Anglais: | Flame retardant polyamide molding resin and process for its preparation | [1980/22] | Français: | Résine de moulage polyamide résistant à la flamme et procédé pour sa préparation | [1980/22] | Procédure d'examen | 10.04.1981 | Requête en examen déposée [1981/25] | 14.04.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.10.1982 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.05.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 22.08.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.11.1983 | Taxe de délivrance payée | 15.11.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.12.1984 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1985/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.03.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 07.03.1984 | IT | 07.03.1984 | NL | 07.03.1984 | [2002/24] |
Précédent [1999/42] | IT | 07.03.1984 | |
NL | 07.03.1984 | ||
Précédent [1985/23] | NL | 07.03.1984 | Citations: | Recherche | [A]JP53088854 ; | US4001177 [ ] (TSUTSUMI TADAO, et al); | DE2740092 [ ] (MITSUBISHI CHEM IND) | [A] - Chemical Abstracts vol. 89, 1978, Columbus, Ohio, USA, A. YANAGIMOTO et al. "Fire-resistant resin compositions", page 46, column 2, abstract no. 198596c, & JP - A - 53 -088854., & JP53088854 A 00000000 |