EP0033474 - Dispositif de couplage d'une diode luminescente infrarouge avec comme guide de lumière une fibre de verre unique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 03.06.1983 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1981/32] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Plihal, Manfred, Dr. Dipl.-Phys. Sonnenspitzstrasse 13a D-8000 München 82 / DE | 02 /
Goerne, Jan, Dipl.-Ing. Heinrich-Vogl-Strasse 8 D-8000 München 71 / DE | [1981/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81100400.1 | 20.01.1981 | [1981/32] | Numéro de priorité, date | DE19803003331 | 30.01.1980 Format original publié: DE 3003331 | [1981/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0033474 | Date: | 12.08.1981 | Langue: | DE | [1981/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0033474 | Date: | 02.09.1981 | Langue: | DE | [1981/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.07.1981 | Classification | IPC: | H01L33/00, G02B7/26 | [1981/32] | CPC: |
G02B6/4292 (EP);
H01L2924/0002 (EP);
H01L33/483 (EP)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1981/32] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Kopplung einer Infrarotdiode mit einer als Lichtwellenleiter verwendeten Einzelglasfaser | [1981/32] | Anglais: | Coupling device between a diode emitting IR and a single glass-fibre used as a light wave guide | [1981/32] | Français: | Dispositif de couplage d'une diode luminescente infrarouge avec comme guide de lumière une fibre de verre unique | [1981/32] | Dossier détruit : | 18.06.1989 | Procédure dexamen | 26.08.1981 | Requête en examen déposée [1981/44] | 08.04.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.07.1982 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.02.1983 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [1983/31] | 21.04.1983 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1983/31] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.1983 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [D]DE2922949 | [ ] - RESEARCH DISCLOSURE, Nr. 179, Marz 1979, Seite 108, Nr. 17910 Havant-HantsG.B. "Connection of a photo-electric component and a light pipe". |