EP0039850 - Procédé et appareil pour sa mise en oeuvre lors de la fabrication de bandes à chaînons [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 31.12.1988 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2005 | Changement: numéro du recours | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kerber, Heinz Himberg 12 D-6731 Weidenthal / DE | [1981/46] | Inventeur(s) | 01 /
Kerber, Heinz Himberg 12 D-6731 Weidenthal / DE | 02 /
Kerber, Hella Himberg 12 D-6731 Weidenthal / DE | [1981/46] | Mandataire(s) | Goetz, Rupert, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [1985/32] | Goetz, Rupert, Dipl.-Ing., et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 D-81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 81103306.7 | 02.05.1981 | [1981/46] | Numéro de priorité, date | DE19803017378 | 07.05.1980 Format original publié: DE 3017378 | [1981/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0039850 | Date: | 18.11.1981 | Langue: | DE | [1981/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0039850 | Date: | 02.05.1984 | Langue: | DE | [1984/18] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0039850 | Date: | 15.02.1989 | Langue: | DE | [1989/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.09.1981 | Classification | IPC: | D21F1/00, B21F27/18, B21F43/00 | [1981/46] | CPC: |
B21F43/00 (EP,US);
B21F27/18 (EP,US);
D21F1/0072 (EP,US);
Y10T29/49782 (EP,US);
Y10T29/4987 (EP,US);
Y10T29/53291 (EP,US);
Y10T29/53657 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, FR, GB, NL, SE [1982/06] |
Précédent [1981/46] | AT, BE, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE | Titre | Allemand: | Verfahren und eine zu dessen Ausführung dienende Vorrichtung zum Herstellen von Drahtgliederbändern | [1984/18] | Anglais: | Process for making link belts and apparatus for carrying it into effect | [1981/46] | Français: | Procédé et appareil pour sa mise en oeuvre lors de la fabrication de bandes à chaînons | [1981/46] |
Précédent [1981/46] | Verfahren und eine zu dessen Ausführung dienende Maschine zum Herstellen von Drahtgliederbändern | Procédure d'examen | 28.08.1981 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) IT, LU | 10.11.1981 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 30.11.1981 | Requête en examen déposée [1982/10] | 28.01.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.03.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.09.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 12.10.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.12.1983 | Taxe de délivrance payée | 07.12.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP83112252.8 / EP0117304 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
31.01.1985
12.03.1985
ADMISSIBLE Filztuchverwaltungs GmbH Nordendstrasse 68-70 D-64546 Mörfelden-Walldorf / DE Mandataire de l'opposant Paul, Dieter-Alfred Paul & Albrecht Patentanwälte PartG mbB Stresemannallee 4b 41460 Neuss / DE | 02
31.01.1985
12.03.1985
ADMISSIBLE Jürgens Maschinenbau GmbH & Co. KG D-4407 Emsdetten / DE Mandataire de l'opposant Meyer, Ludgerus Patentanwälte Meyer, Stach, Vonnemann Jungfernstieg 38 D-2000 Hamburg 36 / DE | [N/P] |
Précédent [1988/19] | |||
Opposant(s) | 01
31.01.1985
12.03.1985
ADMISSIBLE Filztuchverwaltungs GmbH Nordendstrasse 68-70 D-64546 Mörfelden-Walldorf / DE Mandataire de l'opposant Paul, Dieter-Alfred, Dipl.-Ing. Fichtestrasse 18 D-41464 Neuss / DE | ||
02
31.01.1985
12.03.1985
ADMISSIBLE Jürgens Maschinenbau GmbH & Co. KG D-4407 Emsdetten / DE Mandataire de l'opposant Meyer, Ludgerus Patentanwälte Meyer, Stach, Vonnemann Jungfernstieg 38 D-2000 Hamburg 36 / DE | |||
Précédent [1985/15] | |||
Opposant(s) | 01
31.01.1985
ADMISSIBLE Filztuchverwaltungs GmbH Nordendstrasse 68-70 D-64546 Mörfelden-Walldorf / DE Mandataire de l'opposant Paul, Dieter-Alfred, Dipl.-Ing. Fichtestrasse 18 D-41464 Neuss / DE | ||
02
31.01.1985
Jürgens Maschinenbau GmbH & Co. KG D-4407 Emsdetten / DE Mandataire de l'opposant Stach, Harald, Dr. Dipl.-Chem. Adenauerallee 30 D-2000 Hamburg 1 / DE | 23.05.1985 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 09.09.1985 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 16.09.1985 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M05) | 20.02.1986 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 23.10.1986 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 29.04.1988 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 09.09.1988 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 06.12.1988 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 20.12.1986 | Recours reçu No. T0028/87 | 23.02.1987 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 29.04.1988 | Résultat de la procédure de recours : recours de l'opposant fut rejeté | 29.04.1988 | Date des procédures orales | 02.05.1988 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.04.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 02.06.1981 | IT   M02   Pas encore payé | 02.06.1981 | LU   M02   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US3874061 [ ] (GAUTHIER MAURICE); | DE3001472 [ ] (HEILMANN OPTILON); | DE2158372 [ ] (FISCHER EUGEN) |