EP0043556 - Sac à valve comportant une extrémité fermée par repli sur elle-même [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.04.1985 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés St. Regis Paper Company 150 East 42nd Street New York N.Y. 10017 / US | [N/P] |
Précédent [1982/02] | Pour tous les Etats désignés St. Regis Paper Company 150 East 42nd Street New York N.Y. 10017 / US | Inventeur(s) | 01 /
Newton, Donald O. 6071 Biscayne Court Pensacola Florida 32504 / US | 02 /
Wilharm, Fred B. Route 5, Box 95-R Cantonment Florida 32533 / US | [1982/02] | Mandataire(s) | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1982/02] | Hoeger, Stellrecht & Partner Uhlandstrasse 14 c D-70182 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 81105120.0 | 02.07.1981 | [1982/02] | Numéro de priorité, date | US19800166171 | 07.07.1980 Format original publié: US 166171 | [1982/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0043556 | Date: | 13.01.1982 | Langue: | EN | [1982/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.10.1981 | Classification | IPC: | B65D30/26 | [1982/02] | CPC: |
B65D31/142 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, FR, GB, LI, NL, SE [1982/02] | Titre | Allemand: | Ventilsack mit einem flachen, in sich umgeschlagenen Bodenabschluss | [1982/02] | Anglais: | Pinch bottom valve bag | [1982/02] | Français: | Sac à valve comportant une extrémité fermée par repli sur elle-même | [1982/02] | Dossier détruit : | 13.07.1991 | Procédure dexamen | 03.07.1982 | Requête en examen déposée [1982/37] | 25.10.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.02.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.07.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.12.1984 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1985/25] | 09.01.1985 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1985/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.06.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.06.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | FR808721 [ ] (PAPETERIES AUBRY SOC D); | US2635803 [ ] (HARTMAN CARL H); | US3065899 [ ] (MEANS JOHN W, et al); | FR81829E [ ]; | US3776451 [ ] (WAXLAX C, et al); | US4069964 [ ] (WILLET GEORGE L, et al) |